FUENTES HERNANDEZ JOSE GABRIEL
Informe ejecutivo de FUENTES HERNANDEZ JOSE GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FUENTES HERNANDEZ JOSE GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INMOBILIARIOS ZIGUINCHOR SL | Administrador Mancomunado | 28/12/2010 |
VINCULACIONES DE FUENTES HERNANDEZ JOSE GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES HERNANDEZ JOSE GABRIEL
Empresa: SEGUROS GLOBALES CANARIOS SL
Liquidador
- Fuentes Hernandez Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 65, S 8, H TF 48629, I/A 2 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-38
Empresa: SEGUROS GLOBALES CANARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Chinea Brito Antonio Ramon
- De La Vega Vidal Andres
- Fuentes Hernandez Jose Gabriel
- Martin Vega Jose Javier
Liquidador
- Fuentes Hernandez Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 65, S 8, H TF 48629, I/A 2 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-38
Empresa: SEGUROS GLOBALES CANARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Chinea Brito Antonio Ramon
- De La Vega Vidal Andres
- Fuentes Hernandez Jose Gabriel
- Martin Vega Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 62, S 8, H TF 48629, I/A 1 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38
Administrador Mancomunado
- Chinea Brito Antonio Ramon
- De La Vega Vidal Andres
- Fuentes Hernandez Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 125, S 8, H TF 31938, I/A 3 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-11-38
Administrador Unico
- Fuentes Hernandez Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 125, S 8, H TF 31938, I/A 3 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-11-38
Empresa: FAMIFUEN SL
Administrador Solidario
- Felipe Teodoro Fuentes Quintana
- Fuentes Hernandez Jose Gabriel
- Fuentes Hernandez Maria Florentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 126, S 8, H TF 10077, I/A 10 (30/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-38
Empresa: LA CAZUELA CATERING CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- De La Vega Vidal Andres
- Fuentes Hernandez Jose Gabriel
- Gutierrez Toribio Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 103, S 8, H TF 10324, I/A 10 (04/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-38
Información de FUENTES HERNANDEZ JOSE GABRIEL
Mostramos los datos de FUENTES HERNANDEZ JOSE GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES HERNANDEZ JOSE GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos