MARTIN SOMOANO ALEJANDRO JOSE
Informe ejecutivo de MARTIN SOMOANO ALEJANDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN SOMOANO ALEJANDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIMIARASO SL | Administrador Solidario | 30/06/2016 | 12/09/2023 |
IMPORT QUIMIA SL | Administrador Solidario | 19/02/2018 | 18/08/2023 |
VASCONGADA DE DROGAS SL | Administrador Solidario | 13/01/2009 | 05/02/2014 |
VASCONGADA DE DROGAS SL | Liquidador | 05/02/2014 | 05/02/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN SOMOANO ALEJANDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SOMOANO ALEJANDRO JOSE
Empresa: QUIMIARASO SL
Administrador Solidario
- Garcia Sanchez-bermejo Sofia
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44510 , F 113, S 8, H M 784197, I/A 3 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: IMPORT QUIMIA SL
Administrador Solidario
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 154, S 8, H SS 3264, I/A 11 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Empresa: IMPORT QUIMIA SL
Administrador Solidario
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 154, S 8, H SS 3264, I/A 10 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Empresa: MARTIN SOMOANO INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 158, S 8, H SS 38714, I/A 1 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-20
Empresa: VASCONGADA DE DROGAS SL
Liquidador
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 139, S 8, H SS 31183, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-20
Empresa: VASCONGADA DE DROGAS SL
Administrador Solidario
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Liquidador
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 139, S 8, H SS 31183, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-20
Empresa: VASCONGADA DE DROGAS SL
Administrador Solidario
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 136, S 8, H SS 31183, I/A 1 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-20
Información de MARTIN SOMOANO ALEJANDRO JOSE
Mostramos los datos de MARTIN SOMOANO ALEJANDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SOMOANO ALEJANDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos