MARTIN SALAVERRI JOSE ANTONIO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MARTIN SALAVERRI JOSE ANTONIO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN SALAVERRI JOSE ANTONIO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIMIARASO SL | Administrador Unico | 12/09/2023 | |
QUIMIARASO SL | Socio Unico | 12/09/2023 | |
IMPORT QUIMIA SL | Administrador Unico | 18/08/2023 |
VINCULACIONES DE MARTIN SALAVERRI JOSE ANTONIO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SALAVERRI JOSE ANTONIO ALEJANDRO
Empresa: QUIMIARASO SL
Administrador Unico
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44510 , F 113, S 8, H M 784197, I/A 3 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: QUIMIARASO SL
Administrador Solidario
- Garcia Sanchez-bermejo Sofia
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44510 , F 113, S 8, H M 784197, I/A 3 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: QUIMIARASO SL
Socio Único
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44510 , F 113, S 8, H M 784197, I/A 3 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: IMPORT QUIMIA SL
Administrador Unico
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 154, S 8, H SS 3264, I/A 11 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Empresa: IMPORT QUIMIA SL
Administrador Solidario
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 154, S 8, H SS 3264, I/A 11 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Empresa: IMPORT QUIMIA SL
Administrador Solidario
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 154, S 8, H SS 3264, I/A 10 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Empresa: IMPORT QUIMIA SL
Administrador Unico
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 154, S 8, H SS 3264, I/A 10 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Empresa: MARTIN SOMOANO INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
- Martin Somoano Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 158, S 8, H SS 38714, I/A 1 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-20
Empresa: VASCONGADA DE ALCOHOLES SL
Liquidador
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1299 , F 201, S 8, H SS 6099, I/A 8 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-20
Empresa: VASCONGADA DE ALCOHOLES SL
Administrador Unico
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
Liquidador
- Martin Salaverri Jose Antonio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1299 , F 201, S 8, H SS 6099, I/A 8 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-20
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN SALAVERRI JOSE ANTONIO ALEJANDRO
Mostramos los datos de MARTIN SALAVERRI JOSE ANTONIO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SALAVERRI JOSE ANTONIO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos