MARTIN SASTRE ISAAC
Informe ejecutivo de MARTIN SASTRE ISAAC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN SASTRE ISAAC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDEON PROJECT MANAGEMENT SL | Administrador Solidario | 02/11/2012 | 20/12/2016 |
IDEON PROJECT MANAGEMENT SL | Administrador Solidario | 21/05/2010 | 26/07/2011 |
VINCULACIONES DE MARTIN SASTRE ISAAC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SASTRE ISAAC
Empresa: IDEON PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Baldo Macia Luis
- Lopez Diaz Daniel
- Martin Sastre Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 122, S 8, H C 46189, I/A 7 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-15
Empresa: IDEON PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Martin Sastre Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 121, S 8, H C 46189, I/A 5 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-15
Empresa: IDEON PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Lopez Diaz Daniel
- Martin Sastre Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 121, S 8, H C 46189, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-15
Empresa: IDEON PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Lopez Diaz Daniel
- Martin Sastre Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 120, S 8, H C 46189, I/A 1 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-15
Información de MARTIN SASTRE ISAAC
Mostramos los datos de MARTIN SASTRE ISAAC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SASTRE ISAAC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos