BALDO MACIA LUIS
Informe ejecutivo de BALDO MACIA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALDO MACIA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVA GALIZA URBANIZADORA SL | Apoderado | 07/03/2023 | |
AVANTESPACIA INMOBILIARIA SL | Apoderado | 02/02/2023 |
VINCULACIONES DE BALDO MACIA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALDO MACIA LUIS
Empresa: NOVA GALIZA URBANIZADORA SL
Apoderado
- Baldo Macia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 213, S 8, H C 24156, I/A 51 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-15
Empresa: AVANTESPACIA INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Baldo Macia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 138, S 8, H C 55147, I/A 62 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
Empresa: IDEON PROJECT MANAGEMENT SL
Liquidador
- Baldo Macia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 122, S 8, H C 46189, I/A 8 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-15
Empresa: IDEON PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Baldo Macia Luis
Liquidador
- Baldo Macia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 122, S 8, H C 46189, I/A 8 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-15
Empresa: IDEON PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Baldo Macia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 122, S 8, H C 46189, I/A 7 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-15
Empresa: IDEON PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Baldo Macia Luis
- Lopez Diaz Daniel
- Martin Sastre Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 122, S 8, H C 46189, I/A 7 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-15
Empresa: IDEON PROJECT MANAGEMENT SL
Socio Único
- Baldo Macia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 122, S 8, H C 46189, I/A 7 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-15
Empresa: IDEON PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Baldo Macia Luis
- Lopez Diaz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 121, S 8, H C 46189, I/A 5 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-15
Empresa: IDEON PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Baldo Macia Luis
- Lopez Diaz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 121, S 8, H C 46189, I/A 4 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-15
Empresa: ALDESA CONSTRUCCIONES SA
Apoderado
- Baldo Macia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27226 , F 103, S 8, H M 7401, I/A 260 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
VER MAS ACTOS
Información de BALDO MACIA LUIS
Mostramos los datos de BALDO MACIA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALDO MACIA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos