MARTIN ORTEGA GERMAN
Informe ejecutivo de MARTIN ORTEGA GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTIN ORTEGA GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANQUICIAS DE LA RAMONA SL | Administrador Mancomunado | 21/07/2023 | |
MOULES OLE Y OLE SL | Administrador Solidario | 12/11/2015 | |
JARDINES DEL PRINCIPE RESTAURACION SL | Socio Unico | 08/05/2014 | |
JARDINES DEL PRINCIPE RESTAURACION SL | Administrador Unico | 08/05/2014 | |
LA ALACENA SOLIDARIA SL | Administrador Unico | 07/11/2011 | |
CAPITALIZACION E INVERSION ASESORADA SL | Socio Unico | 27/04/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN ORTEGA GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ORTEGA GERMAN
Empresa: TOL-TOR BROKER SL
Administrador Unico
- Martin Ortega German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45689 , F 122, S 8, H M 803293, I/A 2 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Empresa: FRANQUICIAS DE LA RAMONA SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Pardo Juan-luis
- Martin Ortega German
- Martinez Ruiz Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40188 , F 113, S 8, H M 714127, I/A 4 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-28
Empresa: DOBERMAN MENS SL
Administrador Unico
- Martin Ortega German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 202, S 8, H TO 31892, I/A 2 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-45
Empresa: FRANQUICIAS DE LA RAMONA SL
Administrador Unico
- Martin Ortega German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 73, S 8, H TO 38839, I/A 3 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-45
Empresa: ENTORNO & FINANZAS SL
Administrador Unico
- Martin Ortega German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621 , F 165, S 8, H TO 38235, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-45
Empresa: ENTORNO & FINANZAS SL
Administrador Unico
- Martin Ortega German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621 , F 165, S 8, H TO 38235, I/A 2 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-45
Empresa: ENTORNO & FINANZAS SL
Administrador Solidario
- Marin Martin Forero Ruben
- Martin Ortega German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621 , F 165, S 8, H TO 38235, I/A 2 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-45
Empresa: FRANQUICIAS DE LA RAMONA SL
Administrador Unico
- Martin Ortega German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 71, S 8, H TO 38839, I/A 1 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-45
Empresa: FRANQUICIAS DE LA RAMONA SL
Socio Único
- Martin Ortega German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 71, S 8, H TO 38839, I/A 1 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-45
Empresa: ENTORNO & FINANZAS SL
Administrador Solidario
- Marin Martin Forero Ruben
- Martin Ortega German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621 , F 163, S 8, H TO 38235, I/A 1 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-45
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN ORTEGA GERMAN
Mostramos los datos de MARTIN ORTEGA GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ORTEGA GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos