MARIN MARTIN FORERO RUBEN
Informe ejecutivo de MARIN MARTIN FORERO RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIN MARTIN FORERO RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTORNO CEDA SL | Administrador Solidario | 21/03/2016 | 27/02/2017 |
SERPAUTO ALPI SL | Administrador Unico | 31/01/2013 | 02/02/2017 |
GRUPO INMOBILIARIO WEDILLION SL | Administrador Mancomunado | 21/11/2011 |
VINCULACIONES DE MARIN MARTIN FORERO RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN MARTIN FORERO RUBEN
Empresa: ENTORNO & FINANZAS SL
Administrador Solidario
- Marin Martin Forero Ruben
- Martin Ortega German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621 , F 165, S 8, H TO 38235, I/A 2 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-45
Empresa: SERPAUTO ALPI SL
Administrador Unico
- Marin Martin Forero Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 51, S 8, H TO 12049, I/A 9 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-45
Empresa: ENTORNO & FINANZAS SL
Administrador Solidario
- Marin Martin Forero Ruben
- Martin Ortega German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621 , F 163, S 8, H TO 38235, I/A 1 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-45
Empresa: SERPAUTO ALPI SL
Administrador Unico
- Marin Martin Forero Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 51, S 8, H TO 12049, I/A 8 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-45
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO WEDILLION SL
Administrador Mancomunado
- Ballesteros Martinez Pablo Enrique
- Marin Martin Forero Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 184, S 8, H TO 26777, I/A 2 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-45
Información de MARIN MARTIN FORERO RUBEN
Mostramos los datos de MARIN MARTIN FORERO RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN MARTIN FORERO RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos