MARTIN MONTERO OSCAR
Informe ejecutivo de MARTIN MONTERO OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN MONTERO OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTOCOPIAS Y REPRODUCCIONES GRAFITES SL | Socio Unico | 17/02/2010 | |
FOTOCOPIAS Y REPRODUCCIONES GRAFITES SL | Administrador Unico | 17/02/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN MONTERO OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MONTERO OSCAR
Empresa: AFORSA FORMACION SL
Administrador Solidario
- Fabian Nieto Antonio
- Martin Montero Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 89, S 8, H M 515176, I/A 3 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: AFORSA FORMACION SL
Administrador Solidario
- Fabian Nieto Antonio
- Martin Montero Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 89, S 8, H M 515176, I/A 2 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Empresa: AFORSA FORMACION SL
Administrador Mancomunado
- Fabian Nieto Antonio
- Martin Montero Oscar
- Sanchez Galante Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 89, S 8, H M 515176, I/A 2 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Empresa: AFORSA FORMACION SL
Administrador Mancomunado
- Fabian Nieto Antonio
- Martin Montero Oscar
- Sanchez Galante Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 87, S 8, H M 515176, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Administrador Unico
- Martin Montero Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10993 , F 176, S 8, H M 173395, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Administrador Solidario
- Martin Montero Oscar
- Zamora Rozalen Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10993 , F 176, S 8, H M 173395, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Socio Único
- Martin Montero Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10993 , F 176, S 8, H M 173395, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Información de MARTIN MONTERO OSCAR
Mostramos los datos de MARTIN MONTERO OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MONTERO OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos