FABIAN NIETO ANTONIO
Informe ejecutivo de FABIAN NIETO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FABIAN NIETO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANOSVI DISTRIBUCIONES SL | Socio Unico | 07/07/2015 | |
ANOSVI DISTRIBUCIONES SL | Administrador Unico | 07/07/2015 |
VINCULACIONES DE FABIAN NIETO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABIAN NIETO ANTONIO
Empresa: AFORSA FORMACION SL
Administrador Unico
- Fabian Nieto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 90, S 8, H M 515176, I/A 4 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Empresa: ANOSVI DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Fabian Nieto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33637 , F 130, S 8, H M 605470, I/A 1 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Empresa: ANOSVI DISTRIBUCIONES SL
Socio Único
- Fabian Nieto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33637 , F 130, S 8, H M 605470, I/A 1 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Empresa: AFORSA FORMACION SL
Administrador Unico
- Fabian Nieto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 89, S 8, H M 515176, I/A 3 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: AFORSA FORMACION SL
Administrador Solidario
- Fabian Nieto Antonio
- Martin Montero Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 89, S 8, H M 515176, I/A 3 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: AFORSA FORMACION SL
Administrador Solidario
- Fabian Nieto Antonio
- Martin Montero Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 89, S 8, H M 515176, I/A 2 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Empresa: AFORSA FORMACION SL
Administrador Mancomunado
- Fabian Nieto Antonio
- Martin Montero Oscar
- Sanchez Galante Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 89, S 8, H M 515176, I/A 2 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Empresa: AFORSA FORMACION SL
Administrador Mancomunado
- Fabian Nieto Antonio
- Martin Montero Oscar
- Sanchez Galante Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 87, S 8, H M 515176, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Información de FABIAN NIETO ANTONIO
Mostramos los datos de FABIAN NIETO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABIAN NIETO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos