MARTIN MARTINEZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de MARTIN MARTINEZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN MARTINEZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE GRANADA SCC | Apoderado Solidario | 24/01/2020 | |
HOGARES CARUGRAN SA | Apoderado | 14/01/2020 | |
INVERSIONES CARUGRAN SA | Apoderado | 14/01/2020 | |
ESTRUCTURAS CAMPOSUR SL | Administrador Unico | 25/04/2011 | |
ESTRUCTURAS Y FERRALLAS TORMAL SL | Socio Unico | 17/02/2010 | |
ESTRUCTURAS Y FERRALLAS TORMAL SL | Administrador Unico | 17/02/2010 | |
ROCA CUBILLOS SL | Administrador Unico | 06/10/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN MARTINEZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MARTINEZ JOSE MANUEL
Empresa: CAJA RURAL DE GRANADA SCC
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 106, S 8, H GR 7223, I/A 976 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-18
Empresa: INVERSIONES CARUGRAN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 214, S 8, H GR 42613, I/A 34 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-18
Empresa: HOGARES CARUGRAN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 218, S 8, H GR 42617, I/A 34 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-18
Empresa: CHARTER VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Galarza Gonzalez William Orlando
- Martin Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8095, L 5388, F 82, S 8, H V 103302, I/A 2 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-46
Empresa: ESTRUCTURAS CAMPOSUR SL
Administrador Unico
- Martin Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28737 , F 69, S 8, H M 517455, I/A 1 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-28
Empresa: ESTRUCTURAS Y FERRALLAS TORMAL SL
Administrador Unico
- Martin Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27385 , F 139, S 8, H M 493561, I/A 1 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Empresa: ESTRUCTURAS Y FERRALLAS TORMAL SL
Socio Único
- Martin Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27385 , F 139, S 8, H M 493561, I/A 1 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Empresa: VERDEGUER MARTIN SL
Administrador Unico
- Martin Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9086, L 6370, F 1, S 8, H V 135640, I/A 1 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-46
Información de MARTIN MARTINEZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de MARTIN MARTINEZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MARTINEZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos