GORDO FUENTES MARIA JESUS
Informe ejecutivo de GORDO FUENTES MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GORDO FUENTES MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE GRANADA SCC | Apoderado Solidario | 24/01/2020 | 11/01/2022 |
HOGARES CARUGRAN SA | Apoderado | 14/01/2020 | 05/01/2022 |
INVERSIONES CARUGRAN SA | Apoderado | 14/01/2020 | 05/01/2022 |
VINCULACIONES DE GORDO FUENTES MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORDO FUENTES MARIA JESUS
Empresa: CAJA RURAL DE GRANADA SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Gordo Fuentes Maria Jesus
- Jimenez Guerrero Manuel
- Jimenez Guerrero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 175, S 8, H GR 7223, I/A 1079 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-18
Empresa: HOGARES CARUGRAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Gordo Fuentes Maria Jesus
- Jimenez Guerrero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1745 , F 123, S 8, H GR 42617, I/A 44 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-18
Empresa: INVERSIONES CARUGRAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Gordo Fuentes Maria Jesus
- Jimenez Guerrero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1745 , F 142, S 8, H GR 42613, I/A 44 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-18
Empresa: CAJA RURAL DE GRANADA SCC
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 106, S 8, H GR 7223, I/A 976 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-18
Empresa: INVERSIONES CARUGRAN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 214, S 8, H GR 42613, I/A 34 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-18
Empresa: HOGARES CARUGRAN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 218, S 8, H GR 42617, I/A 34 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-18
Información de GORDO FUENTES MARIA JESUS
Mostramos los datos de GORDO FUENTES MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORDO FUENTES MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos