MARTIN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MARTIN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE MARTIN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STRENIA SPORT SL | Administrador Solidario | 19/02/2016 | 11/08/2020 |
ROTULACIONES EXTREMEÑAS SL | Administrador Solidario | 15/06/2011 | 26/04/2018 |
REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL | Apoderado | 18/04/2013 | |
SQUASH MARTIN SA | Consejero | 07/11/2011 | 18/10/2012 |
REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2011 | |
REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL | Apoderado | 19/05/2010 | 24/03/2011 |
REDEVCO NORTE 2 SL | Apoderado | 22/03/2011 | |
REDEVCO NORTE 5 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2011 | |
REDEVCO NORTE 4 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2011 | |
REDEVCO NORTE 3 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTIN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: STRENIA SPORT SL
Administrador Solidario
- Martin Martinez Francisco Javier
- Sonia Rivera Bastida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633 , F 129, S 8, H BA 27212, I/A 2 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-06
Empresa: ROTULACIONES EXTREMEÑAS SL
Administrador Solidario
- Diego Romero Carrillo
- Martin Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 95, S 8, H BA 17082, I/A 3 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-06
Empresa: STRENIA SPORT SL
Administrador Solidario
- Martin Martinez Francisco Javier
- Rivera Bastida Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633 , F 126, S 8, H BA 27212, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-06
Empresa: REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Martin Martinez Francisco Javier
- Martin Martinez Javier
- Martin Vicente Mazariegos Asuncion
- Martin Vicente Mazariegos Asuncion
- Mendes T. Martins Jardim Maria Lurdes
- Morales Arce Serrano Alvaro
- Navas Gutierrez Armando Ignacio
- Remco Bernardus Marcus Gerlof
- Remco Bernardus Marcus Gerlof
- Rodriguez De Guzman Valles Manuel
- Ybern Salcedo Julio
- Ybern Salcedo Julio
- Ybern Salcedo Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20519 , F 38, S 8, H M 425, I/A 111 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: SQUASH MARTIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martin Del Valle Francisco
- Martin Del Valle Jose
- Martin Martinez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 76, S 8, H M 24752, I/A 8 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Empresa: SQUASH MARTIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martin Del Valle Francisco
- Martin Del Valle Jose
- Martin Martinez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 76, S 8, H M 24752, I/A 7 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-28
Empresa: ROTULACIONES EXTREMEÑAS SLL
Administrador Solidario
- Martin Martinez Francisco Javier
- Romero Carrillo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 92, S 8, H BA 17082, I/A 2 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-06
Empresa: REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Martinez Francisco Javier
- Martin Martinez Francisco Javier
Apoderado
- Martin Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20519 , F 28, S 8, H M 425, I/A 99 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Empresa: REDEVCO NORTE 3 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Morena Peñas Yolanda
- Martin Martinez Francisco Javier
Apoderado
- Martin Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27727 , F 3, S 8, H M 451237, I/A 7 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Empresa: REDEVCO NORTE 4 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Morena Peñas Yolanda
- Martin Martinez Francisco Javier
Apoderado
- Martin Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27727 , F 22, S 8, H M 451238, I/A 7 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MARTIN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos