MARTIN DEL VALLE JOSE
Informe ejecutivo de MARTIN DEL VALLE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN DEL VALLE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPANO MADRILEÑA DE CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 31/01/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN DEL VALLE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN DEL VALLE JOSE
Empresa: SQUASH MARTIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martin Del Valle Jose
- Martin Gomez Jose Carlos
- Martin Martinez Olga
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 78, S 8, H M 24752, I/A 12 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
Empresa: SQUASH MARTIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martin Del Valle Jose
- Martin Gomez Jose Carlos
- Martin Martinez Olga
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 78, S 8, H M 24752, I/A 11 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
Empresa: SQUASH MARTIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Martin Del Valle Jose
- Martin Gomez Jose Carlos
- Martin Martinez Olga
Consejero
- Martin Del Valle Jose
- Martin Gomez Jose Carlos
- Martin Martinez Olga
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 78, S 8, H M 24752, I/A 11 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
Empresa: SQUASH MARTIN SA
Presidente
- Martin Del Valle Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 77, S 8, H M 24752, I/A 10 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Administrador Unico
- Martin Del Valle Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12986 , F 95, S 8, H M 209316, I/A 4 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Empresa: SQUASH MARTIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Martin Del Valle Jose
- Martin Gomez Jose Carlos
- Martin Martinez Olga
Consejero
- Martin Del Valle Jose
- Martin Gomez Jose Carlos
- Martin Martinez Olga
Presidente
- Martin Del Valle Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 76, S 8, H M 24752, I/A 8 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Empresa: SQUASH MARTIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Martin Del Valle Francisco
- Martin Del Valle Jose
Consejero
- Martin Del Valle Francisco
- Martin Del Valle Jose
- Martin Martinez Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Martin Del Valle Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 76, S 8, H M 24752, I/A 8 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Empresa: SQUASH MARTIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Martin Del Valle Francisco
- Martin Del Valle Jose
Consejero
- Martin Del Valle Francisco
- Martin Del Valle Jose
- Martin Martinez Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Martin Del Valle Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 76, S 8, H M 24752, I/A 7 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-28
Información de MARTIN DEL VALLE JOSE
Mostramos los datos de MARTIN DEL VALLE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN DEL VALLE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos