MARTIN GONZALEZ TOMAS
Informe ejecutivo de MARTIN GONZALEZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MARTIN GONZALEZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GONZALEZ TOMAS
Empresa: DISTRIBUCIONES DEMANDA SPORT WEAR SL
Liquidador
- Martin Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 22, S 8, H Z 26953, I/A 2 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-50
Empresa: DISTRIBUCIONES DEMANDA SPORT WEAR SL
Administrador Solidario
- Martin Gonzalez Tomas
- Sanchez Alonso Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 22, S 8, H Z 26953, I/A 2 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-50
Empresa: CEREALES NINO SL
Apoderado
- Martin Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 90, S 8, H ZA 574, I/A 6 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-49
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL P. K. 23.500 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Del Pozo Gonzalez Antonio
- Lopez Lozano Pilar
- Martin Gonzalez Tomas
- Menendez Balaña Carlos
- Ruiz Conde Sergio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24800 , F 99, S 8, H M 446342, I/A 3 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-28
Información de MARTIN GONZALEZ TOMAS
Mostramos los datos de MARTIN GONZALEZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GONZALEZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos