DEL POZO GONZALEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de DEL POZO GONZALEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL POZO GONZALEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIPOGORA SA | Consejero Delegado Solidario | 05/07/2017 | |
VIPOGORA SA | Presidente | 05/07/2017 | |
VIPOGORA SA | Consejero | 05/07/2017 |
VINCULACIONES DE DEL POZO GONZALEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL POZO GONZALEZ ANTONIO
Empresa: LOS PEREGRINOS 2004 SL
Administrador Solidario
- Del Pozo Gonzalez Antonio
- Hereda Mate Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21331 , F 44, S 8, H M 379081, I/A 4 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Empresa: VIPOGORA SA
Consejero Delegado Solidario
- Del Pozo Gonzalez Antonio
- Del Pozo Gonzalez Joaquin
Consejero
- Del Pozo Gonzalez Antonio
- Del Pozo Gonzalez Joaquin
- Villegas Ramirez Maria Del Carmen
Presidente
- Del Pozo Gonzalez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 27, S 8, H M 81995, I/A 7 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Empresa: VIPOGORA SA
Consejero Delegado Solidario
- Del Pozo Gonzalez Antonio
- Del Pozo Gonzalez Joaquin
Consejero
- Del Pozo Gonzalez Antonio
- Del Pozo Gonzalez Joaquin
- Villegas Ramirez Maria Del Carmen
Presidente
- Del Pozo Gonzalez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 27, S 8, H M 81995, I/A 7 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL P. K. 23.500 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Pozo Gonzalez Antonio
- Ruiz Conde Sergio
Consejero
- Del Pozo Gonzalez Antonio
- Lopez Lozano Pilar
- Martin Gonzalez Tomas
- Menendez Balaña Carlos
- Ruiz Conde Sergio
Presidente
- Del Pozo Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24800 , F 99, S 8, H M 446342, I/A 3 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-28
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL P. K. 23.500 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Pozo Gonzalez Antonio
- Ruiz Conde Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24800 , F 99, S 8, H M 446342, I/A 2 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL P. K. 23.500 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Pozo Gonzalez Antonio
- Menendez Balaña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24800 , F 99, S 8, H M 446342, I/A 2 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Empresa: LOS PEREGRINOS 2004 SL
Administrador Solidario
- Del Pozo Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21331 , F 43, S 8, H M 379081, I/A 2 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Información de DEL POZO GONZALEZ ANTONIO
Mostramos los datos de DEL POZO GONZALEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL POZO GONZALEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos