MARTIN GARCIA SERGIO
Informe ejecutivo de MARTIN GARCIA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN GARCIA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZIRKCREATORS REPRESENTACION DE TALENTO SL | Administrador Solidario | 03/08/2022 | |
VENMARTIN PUERTAS Y VENTANAS SL | Administrador Solidario | 19/03/2022 | |
ENTREMARES TARIFA SL | Administrador Solidario | 26/04/2021 | |
PIRATAS DEL ESTRECHO SL | Administrador Solidario | 17/02/2021 | |
DANKO 2020 SL | Administrador Solidario | 19/01/2021 | |
ZOCA CONTROL SL | Socio Unico | 21/02/2020 | |
ZOCA CONTROL SL | Administrador Unico | 21/02/2020 | |
SKULL ARCADE SL | Administrador Solidario | 29/03/2019 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2018 | |
ZOCAIGNA 84 SL | Socio Unico | 11/06/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTIN GARCIA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GARCIA SERGIO
Administrador Solidario
- Martin Garcia Sergio
- Sanchez Ongil Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43885 , F 40, S 8, H M 774419, I/A 1 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: VENMARTIN PUERTAS Y VENTANAS SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Raquel
- Martin Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43249 , F 80, S 8, H M 764131, I/A 1 (19/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Empresa: ENTREMARES TARIFA SL
Administrador Solidario
- Martin Garcia Sergio
- Menacho Bardo Eduardo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7033 , F 45, S 8, H SE129831, I/A 1 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-41
Empresa: PIRATAS DEL ESTRECHO SL
Administrador Solidario
- Braza Escudero German
- Martin Garcia Sergio
- Nanci Rubio Dones Manuel
- Zaupa Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 179, S 8, H CA 47509, I/A 5 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-11
Empresa: PIRATAS DEL ESTRECHO SL
Administrador Solidario
- Braza Escudero German
- Martin Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 179, S 8, H CA 47509, I/A 5 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-11
Empresa: DANKO 2020 SL
Administrador Solidario
- Martin Garcia Sergio
- Roa Rodriguez Jose Ramon
- Serra Fernandez Amando
- Serra Fernandez Juan
- Trujillo Muñoz Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2376 , F 181, S 8, H CA 57630, I/A 1 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-11
Empresa: ZOCA CONTROL SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40246 , F 180, S 8, H M 715062, I/A 1 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Empresa: ZOCA CONTROL SL
Socio Único
- Martin Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40246 , F 180, S 8, H M 715062, I/A 1 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Empresa: SKULL ARCADE SL
Administrador Solidario
- Galceran Rodriguez Alejandro
- Martin Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 78, S 8, H TO 41549, I/A 1 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-45
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abeal Deive Francisco Javier
- Abeledo Reimundez Pilar
- Acezat Bueno Carmen
- Adrover Palmer Maties
- Agullo Llopis David
- Albusac Gil Noe
- Alonso Gomez Ana
- Alvarez Calle Miguel Angel
- Angulo Ortega Alicia
- Antunez Reino Maria Victoria
- Armas Padilla Silvia Maria
- Arnedillo Ayete Javier
- Artal Monreal Maria
- Ballesteros Martin Jose Javier
- Barbero Blanco Maria
- Bellido Sierra Maria Cristina
- Benitez Roca Maria
- Bernal Asensio Rebeca
- Blanco Aguete Laura
- Blanco Pereira Marisa
- Blazquez Lafuente Jose Antonio
- Bonet Abrahamsson Natalia
- Bonet Nadal Gustavo
- Breso Cuquerella Noelia
- Bugallo Rey Alberto
- Burgueño Declara Angel
- Busto Alvarez Luis
- Cabrales Mota Maria Reyes
- Calvo Braceras Maria Del Carmen
- Calvo Fernandez Julian
- Campo Blanco Sonia
- Campo Gonzalez Jesus
- Carpio Gutierrez Juan Angel
- Carreira Lopez Eva
- Casquero Garcia Carolina
- Chousa Reboredo Lorena
- Cortada Caixas Jose
- Costa Camps Vicente Javier
- Courtney . Rachel Louise
- Cubero Andicoberry Maria Victoria
- Dalmau Vives Jordi
- Demel Nicole Jasmin
- Diaz Gonzalez Jose Pablo
- Eiras Padin Ricardo
- Escobosa Fernandez Enrique Javier
- Escribano Alonso Rosa Maria
- Escudero Rojo Maria Del Carmen
- Escudero Usubiaga Blanca
- Escutia Escrig Silvia
- Espinar Forjan Francisco Manuel
- Falcon Garcia Yanira Idaira
- Fernandez Araque Jorge
- Fernandez Ibarrondo Jose Gabriel
- Fernandez-reinante Gomez Ramon Santiago
- Fernandez Rodriguez Luis Ignacio
- Fervenza Maya Maria Luz
- Fontanillas Cornejo Albert
- Frutos Mora Rafael Andres
- Gallardo Lopez Juan Manuel
- Gallego Urueña Maria Del Carmen
- Garcia Alonso Alberto
- Garcia Barajas David
- Garcia Cambero Cristina
- Garcia Enriquez Jose David
- Garcia Martin Julita Marta
- Garcia Mateos Jose Luis
- Garcia Ramos Laura
- Garcia Redondo Pedro
- Gil Garcia Dionisio Isidro
- Gimenez Caparros Juana Maria
- Giner Eres Maria Cristina
- Gomez Ferradas Cristina
- Gomez Ferradas Patricia
- Gomez Salazar Eduardo
- Gomez Soto Monica
- Gomila Gonzalez Juan
- Gonzalez Carbajal Iglesias Elena
- Gonzalez Clua Marta
- Gonzalez Maeso Maria Almudena
- Gonzalez Neira Fernando
- Gonzalez Tejeda Maria Nieves
- Gutierrez Gonzalez Jose Ramon
- Guzon Retuerto Jose Antonio
- Hernandez Nava Hugo Pablo
- Hernandez Vivaracho Maria Beatriz
- Herrera Gonzalez Diego
- Hontoria Puente Susana
- Iglesias Borras Carlos
- Iglesias Rubio Elena Maria
- Infante Landaburu Jose Luis
- Jimenez Badillo Antonio Jose
- Jimenez Cardenas Daniel
- Jorge Lopez Isabel
- Josa Alexandre Benet
- Juarez Lacambra Maria Alba
- Julve Felipe Luis
- Justel Rodriguez Jose Santos
- Labrador Rol Jose Enrique
- Lara Martin Maria Almudena
- Liste Muiño Manuel Andres
- Lopez Vidal Manuela
- Lorente Sanchez Andres
- Lorenzo Marin Luisa Irene
- Lozano Cantin Isabel
- Lozano Iglesias Alfonso
- Luis Rodriguez Francisco Jose
- Malagon Pareja Sergio
- Maneiro Garcia Pedro Nolasco
- Manresa Martinez Sonia
- March Meseguer Monica
- Marin Higueruela Antonio
- Marquez Gilete Francisco Javier
- Martin Garcia Sergio
- Martinez Luna Pilar
- Martinez Miranda Antonio
- Martinez Vecino Ma. Monserrat
- Martorell Adsuara Cecilia
- Mata Hernandez Elisabeth
- Mato Vidal Gonzalo
- Mayo Saez David
- Mayordomo Riera Augusto Jorge
- Medina Suarez Pedro
- Mejica Arias Miriam
- Melia Roig Francisco
- Melis Mesquida Juan
- Mellado Martinez Raquel Miriam
- Molina Casquete Oscar
- Moreno De Las Heras Raul
- Moreno Viñolas Victor
- Mosteiro Penas Jose Manuel
- Moure Barcia Jesus Manuel
- Moya Chacon Maria Angeles
- Muñiz Rodriguez Esther
- Navarro Angel Trinidad
- Navarro Guillen Jose
- Nieto Arroyo Luis Miguel
- Noguerol Cañadas Jose Manuel
- Ortunio Contreras Eric Pedro
- Otoño Melendreras Fernando
- Palacios Finol Rosa Alba
- Palacios Varga Luis-maria
- Palli Ferrando Daniel
- Pardo Eijo Telmo
- Paredes Garcia Raul
- Parraga Albacete Angel
- Pascual Mas Neus
- Peluso Vila Aurea
- Perea Del Hoyo Angel Pablo
- Pereira Garcia Felipe Alberto
- Perez Calahorra Miguel Angel
- Perez Fernandez Antonio
- Perez Fernandez Maria Nicanora
- Perez Garcia Jose Antonio
- Perez Mora Maria Antonia
- Pinta Gil Cristobal
- Pla Bancells Gemma
- Planton Blanco Nieves
- Pons Alemany Bartolome
- Portillo Arranz Julian
- Quintana Velo Lorena
- Rajado Parra Miguel Angel
- Ramirez Padilla Maria Inmaculada
- Ramirez Ruiz Santiago
- Ramon Rossello Maria Antonia
- Redon Perez Robert
- Rey Escribano Diego
- Rey Gonzalez Javier
- Rey Sanchez Jose Antonio
- Riesco Arbesu Angel Alvaro
- Riol Hernandez Miguel Angel
- Rodriguez Bugarin Antonio
- Rodriguez Fernandez Patricia
- Rodriguez Lopez Jose Francisco
- Rodriguez Perez Catalina
- Rogel Cuesta Sergio
- Ron Mendez Jesus
- Ros Franco Ana Isabel
- Sanchez Corchero Juan Jose
- Sanchez Redondo Elisabeth
- Sanchez Sanchez Cristino
- Sanchez Sanchez Francisco Javier
- Santiago Romero Maria Dolors
- Santos Nava Anibal
- Selva Cerda Francisco Jose
- Sereno Araujo Juan Jesus
- Severt Tejerina Ramon Jose
- Soto Rodriguez Ramon
- Sureda Oliver Juana Maria
- Tardajos Gutierrez Rafael
- Tellez San Pedro Eusebio
- Toja Guisado David
- Torres Abizanda Ester Alejandra
- Vallejo Gonzalez David
- Varela Barizo Miguel Angel
- Vazquez Alvarez Matias Alfonso
- Vera Anca Carlos
- Vicente Gamarra Francisco Javier
- Vicente Rodriguez Jose Luis
- Vidal Franco Marta
- Villegas Casamitjana Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 44, S 8, H S 1960, I/A 3555 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN GARCIA SERGIO
Mostramos los datos de MARTIN GARCIA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GARCIA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos