GARCIA RAMOS LAURA
Informe ejecutivo de GARCIA RAMOS LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA RAMOS LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2018 | |
PROYECTOS INMOBILIARIOS RUSELL SL | Apoderado | 08/03/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA RAMOS LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RAMOS LAURA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Garcia Ramos Laura
- Gutierrez Rodriguez Juan Carlos
- Pont Coline Benedicte
- Ramos Fernandez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 148, S 8, H M 344785, I/A 85 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 147, S 8, H M 344785, I/A 82 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 146, S 8, H M 344785, I/A 81 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 139, S 8, H M 344785, I/A 71 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 139, S 8, H M 344785, I/A 71 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Empresa: TURAMBAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32087 , F 37, S 8, H M 307902, I/A 23 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: TURAMBAR SL
Apoderado Solidario
- Cabada Peral Raul
- Garcia Ramos Laura
- Papazoglou Jean Baptiste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32087 , F 36, S 8, H M 307902, I/A 22 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 133, S 8, H M 344785, I/A 61 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 133, S 8, H M 344785, I/A 61 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
Empresa: TURAMBAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32087 , F 36, S 8, H M 307902, I/A 21 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA RAMOS LAURA
Mostramos los datos de GARCIA RAMOS LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RAMOS LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos