MARTIN GALAN MOISES
Informe ejecutivo de MARTIN GALAN MOISES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN GALAN MOISES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOISES MARTIN SL | Administrador Solidario | 10/02/2011 |
VINCULACIONES DE MARTIN GALAN MOISES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GALAN MOISES
Empresa: PARKING AUTOCARAVANAS AVILA SL
Administrador Solidario
- David Martin Galan
- Jimenez Martin Benedicto
- Juan Carlos Merino Lozano
- Martin Galan Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 84, S 8, H AV 6846, I/A 3 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-05
Empresa: PARKING AUTOCARAVANAS AVILA SL
Administrador Solidario
- David Martin Galan
- Jimenez Martin Benedicto
- Juan Carlos Merino Lozano
- Martin Galan Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 83, S 8, H AV 6846, I/A 2 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-05
Empresa: PARKING AUTOCARAVANAS AVILA SL
Administrador Unico
- Martin Galan Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 83, S 8, H AV 6846, I/A 2 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-05
Empresa: PARKING AUTOCARAVANAS AVILA SL
Administrador Unico
- Martin Galan Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 81, S 8, H AV 6846, I/A 1 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-05
Empresa: MOISES MARTIN SL
Administrador Solidario
- Martin Galan David
- Martin Galan Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 51, F 142, S 8, H AV 2697, I/A 6 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-05
Empresa: MOISES MARTIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Galan David
- Martin Galan Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 51, F 142, S 8, H AV 2697, I/A 5 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-05
Información de MARTIN GALAN MOISES
Mostramos los datos de MARTIN GALAN MOISES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GALAN MOISES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos