JUAN CARLOS MERINO LOZANO
Informe ejecutivo de JUAN CARLOS MERINO LOZANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN CARLOS MERINO LOZANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALURGICA CEMBRANOS SA | Administrador Mancomunado | 16/08/2023 | |
AVILA LOGISTICA SL | Administrador Unico | 11/08/2023 |
VINCULACIONES DE JUAN CARLOS MERINO LOZANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN CARLOS MERINO LOZANO
Empresa: METALURGICA CEMBRANOS SA
Administrador Mancomunado
- Jose Javier Merino Palacios
- Juan Carlos Merino Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 145, F 86, S 8, H AV 712, I/A 10 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-05
Empresa: METALURGICA CEMBRANOS SA
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Merino Mendez
- Jose Javier Merino Palacios
- Juan Carlos Merino Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 145, F 86, S 8, H AV 712, I/A 10 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-05
Empresa: COMASER SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Merino Mendez
- Jose Javier Merino Palacios
- Juan Carlos Merino Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56, L 14, F 102, S 8, H AV 744, I/A 6 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-05
Empresa: AVILA LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Juan Carlos Merino Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 81, L 39, F 84, S 8, H AV 2083, I/A 4 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-05
Empresa: AVILA LOGISTICA SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Merino Mendez
- Jose Javier Merino Palacios
- Juan Carlos Merino Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 81, L 39, F 84, S 8, H AV 2083, I/A 4 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-05
Empresa: PARKING AUTOCARAVANAS AVILA SL
Administrador Solidario
- David Martin Galan
- Jimenez Martin Benedicto
- Juan Carlos Merino Lozano
- Martin Galan Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 84, S 8, H AV 6846, I/A 3 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-05
Empresa: PARKING AUTOCARAVANAS AVILA SL
Administrador Solidario
- David Martin Galan
- Jimenez Martin Benedicto
- Juan Carlos Merino Lozano
- Martin Galan Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 83, S 8, H AV 6846, I/A 2 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-05
Empresa: METALURGICA CEMBRANOS SA
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Merino Mendez
- Jose Javier Merino Palacios
- Juan Carlos Merino Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 55, L 13, F 211, S 8, H AV 712, I/A 9 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-05
Empresa: COMASER SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Merino Mendez
- Jose Javier Merino Palacios
- Juan Carlos Merino Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56, L 14, F 102, S 8, H AV 744, I/A 5 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-05
Empresa: AVILA LOGISTICA SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Merino Mendez
- Jose Javier Merino Palacios
- Juan Carlos Merino Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 81, L 39, F 84, S 8, H AV 2083, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-05
Información de JUAN CARLOS MERINO LOZANO
Mostramos los datos de JUAN CARLOS MERINO LOZANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN CARLOS MERINO LOZANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos