MARTIN FERNANDEZ VICTOR BRUNO
Informe ejecutivo de MARTIN FERNANDEZ VICTOR BRUNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTIN FERNANDEZ VICTOR BRUNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA | Consejero | 11/09/2012 | 14/08/2017 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA | Secretario | 11/09/2012 | 14/08/2017 |
VICTOR MARTIN FERNANDEZ SL | Administrador Unico | 03/03/2015 | |
VICTOR MARTIN FERNANDEZ SL | Liquidador | 03/03/2015 | 03/03/2015 |
PROYECTOS Y DESARROLLOS AERONAUTICOS SL | Administrador Unico | 24/07/2013 | |
PROYECTOS Y DESARROLLOS AERONAUTICOS SL | Liquidador | 24/07/2013 | 24/07/2013 |
PROYDEA SEGOVIA AERONAUTICA SL | Administrador Unico | 31/08/2012 | 15/04/2013 |
PROYDEA SEGOVIA AERONAUTICA SL | Liquidador | 15/04/2013 | 15/04/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN FERNANDEZ VICTOR BRUNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN FERNANDEZ VICTOR BRUNO
Empresa: VICTOR MARTIN FERNANDEZ SL
Liquidador
- Martin Fernandez Victor Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 37, S 8, H SG 2667, I/A 4 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-40
Empresa: VICTOR MARTIN FERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Martin Fernandez Victor Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 37, S 8, H SG 2667, I/A 4 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-40
Liquidador
- Martin Fernandez Victor Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 123, S 8, H SG 4823, I/A 4 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-40
Administrador Unico
- Martin Fernandez Victor Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 123, S 8, H SG 4823, I/A 4 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-40
Empresa: PROYDEA SEGOVIA AERONAUTICA SL
Liquidador
- Martin Fernandez Victor Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 210 , F 123, S 8, H SG 4663, I/A 5 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-40
Empresa: PROYDEA SEGOVIA AERONAUTICA SL
Administrador Unico
- Martin Fernandez Victor Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 210 , F 123, S 8, H SG 4663, I/A 5 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-40
Empresa: PROYDEA SEGOVIA AERONAUTICA SL
Administrador Unico
- Martin Fernandez Victor Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 210 , F 123, S 8, H SG 4663, I/A 4 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-40
Presidente
Secretario
- Martin Fernandez Victor Bruno
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 111, S 8, H SG 560, I/A 318 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-40
Consejero
- Borrego Izquierdo Juana
- Diez Diez Rosario
- Encinas Garcia Barga Rafael
- Garcia Gil Maria Elena
- Gonzalez Diez Maria Concepcion
- Juarez Galindo Aurea
- Llorente Ayuso Jose-maria
- Llorente Tabanera Olga
- Martin Fernandez Victor Bruno
- Merino Herranz Inmaculada
- Prados De Andrea Beatriz
- Reguera Garcia Francisco Javier Longinos
- Yague Gomez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 110, S 8, H SG 560, I/A 317 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-40
Información de MARTIN FERNANDEZ VICTOR BRUNO
Mostramos los datos de MARTIN FERNANDEZ VICTOR BRUNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN FERNANDEZ VICTOR BRUNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos