GARCIA GIL MARIA ELENA
Informe ejecutivo de GARCIA GIL MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GARCIA GIL MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOUSING PUENTE DE SAN LORENZO SL | Administrador Solidario | 11/11/2019 | |
GRUPO INMOBILIARIO ALBOLAFIA SL | Apoderado Mancomunado | 18/01/2018 | |
HOTEL ENARA SL | Administrador Solidario | 16/01/2017 | |
BATIBERICA SA | Administrador Unico | 18/03/2014 | |
INMOBILIARIA SANGAR SA | Administrador Solidario | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA GIL MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GIL MARIA ELENA
Empresa: HOUSING PUENTE DE SAN LORENZO SL
Administrador Solidario
- Garcia Gil Maria Elena
- Gonzalo Gil Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 312 , F 86, S 8, H SG 7595, I/A 1 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-40
Empresa: RESTAUROGRAMA HISPANIA SL
Apoderado
- Garcia Gil Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 62, S 8, H SG 3072, I/A 5 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-40
Empresa: INMOBILIARIA SANGAR SA
Administrador Solidario
- Garcia Gil Maria Elena
- Garcia Gil Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31 , F 14, S 8, H SG 612, I/A 7 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-40
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO ALBOLAFIA SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Gil Jose Ramon
- Garcia Gil Maria Elena
- Gil Caballero Maria Angeles Teodora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1165 , F 9, S 8, H CO 11252, I/A 4 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-14
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO ALBOLAFIA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Gil Maria Elena
- Gil Caballero Maria Angeles Teodora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1165 , F 9, S 8, H CO 11252, I/A 4 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-14
Empresa: CAJASUR BANCO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 197, S 8, H CO 35656, I/A 86 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-14
Empresa: HOTEL ENARA SL
Administrador Solidario
- Garcia Gil Maria Elena
- Garcia Gonzalez Jose Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 13, S 8, H VA 3287, I/A 10 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-47
Empresa: INMOBILIARIA PROMOTORA GARCIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Andres Luis
- Garcia Gil Maria Elena
Consejero
- Garcia Andres Luis
- Garcia Gil Maria Elena
- Garcia Martin Jose Victor
- Gil Garcia Gonzalo
- Reguera Garcia Francisco Javier Longinos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garcia Gil Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 168, S 8, H SG 1373, I/A 6 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-40
Empresa: BATIBERICA SA
Administrador Unico
- Garcia Gil Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 41, S 8, H SG 836, I/A 5 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-40
Empresa: BATIBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Gil Maria Elena
- Garcia Gil Miguel Angel
- Grande Gonzalez Canales Fuensanta
Consejero
- Garcia Gil Maria Elena
- Garcia Gil Miguel Angel
- Grande Gonzalez Canales Fuensanta
Presidente
Secretario
- Garcia Gil Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 41, S 8, H SG 836, I/A 5 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-40
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GIL MARIA ELENA
Mostramos los datos de GARCIA GIL MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GIL MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos