MARTIN DIAZ RITO EVELIO
Informe ejecutivo de MARTIN DIAZ RITO EVELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN DIAZ RITO EVELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CEPERIC16 SLL | Administrador Unico | 22/11/2012 | |
SOCIEDAD ATLANTICA DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES SLL | Administrador Mancomunado | 01/02/2011 |
VINCULACIONES DE MARTIN DIAZ RITO EVELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN DIAZ RITO EVELIO
Administrador Mancomunado
- Diaz Santana Oscar Francisco
- Martin Diaz Rito Evelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 76, S 8, H GC 43957, I/A 3 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-35
Administrador Mancomunado
- Diaz Santana Oscar Francisco
- Martin Diaz Rito Evelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 75, S 8, H GC 43957, I/A 2 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-35
Empresa: GRUPO CEPERIC16 SLL
Administrador Unico
- Martin Diaz Rito Evelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1999 , F 146, S 8, H GC 44775, I/A 2 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-35
Empresa: GRUPO CEPERIC16 SLL
Administrador Mancomunado
- Martin Diaz Rito Evelio
- Ruiz Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1999 , F 146, S 8, H GC 44775, I/A 2 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-35
Empresa: GRUPO CEPERIC16 SLL
Administrador Mancomunado
- Martin Diaz Rito Evelio
- Ruiz Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1999 , F 143, S 8, H GC 44775, I/A 1º (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-35
Administrador Mancomunado
- Diaz Santana Oscar Francisco
- Martin Diaz Rito Evelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 70, S 8, H GC 43957, I/A 1 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-35
Información de MARTIN DIAZ RITO EVELIO
Mostramos los datos de MARTIN DIAZ RITO EVELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN DIAZ RITO EVELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos