DIAZ SANTANA OSCAR FRANCISCO
Informe ejecutivo de DIAZ SANTANA OSCAR FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ SANTANA OSCAR FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ICAC INNOVATION SL | Administrador Solidario | 03/08/2023 | |
SOCIEDAD ATLANTICA DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES SL | Administrador Unico | 05/05/2015 | |
INSTITUTO CANARIO DE ANALISIS CRIMINOLOGICO SL | Administrador Solidario | 13/12/2011 | |
SOCIEDAD ATLANTICA DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES SLL | Administrador Mancomunado | 01/02/2011 |
VINCULACIONES DE DIAZ SANTANA OSCAR FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ SANTANA OSCAR FRANCISCO
Empresa: ICAC INNOVATION SL
Administrador Solidario
- Cordobilla Parra Elisabet
- Diaz Santana Oscar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2327 , F 73, S 8, H GC 61497, I/A 1 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-35
Administrador Unico
- Diaz Santana Oscar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 76, S 8, H GC 43957, I/A 3 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-35
Administrador Mancomunado
- Diaz Santana Oscar Francisco
- Martin Diaz Rito Evelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 76, S 8, H GC 43957, I/A 3 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-35
Administrador Mancomunado
- Diaz Santana Oscar Francisco
- Martin Diaz Rito Evelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 75, S 8, H GC 43957, I/A 2 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-35
Administrador Solidario
- Cordobilla Parra Elisabet
- Diaz Santana Oscar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 97, S 8, H GC 45114, I/A 1º (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-35
Administrador Mancomunado
- Diaz Santana Oscar Francisco
- Martin Diaz Rito Evelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 70, S 8, H GC 43957, I/A 1 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-35
Información de DIAZ SANTANA OSCAR FRANCISCO
Mostramos los datos de DIAZ SANTANA OSCAR FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ SANTANA OSCAR FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos