MARTIN CABIEDES ANGEL
Informe ejecutivo de MARTIN CABIEDES ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN CABIEDES ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSAVAL SGR | Presidente | 20/10/2010 | 04/08/2015 |
TRANSAVAL SGR | Consejero | 20/10/2010 | 04/08/2015 |
TRANSAVAL SGR | Miem.Com.Ej. | 14/06/2011 | 30/06/2015 |
TRANSAVAL SGR | Pres.Com.Ej. | 14/06/2011 | 30/06/2015 |
TRANSAVAL SGR | Consejero Delegado | 14/06/2011 | 30/06/2015 |
VINCULACIONES DE MARTIN CABIEDES ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN CABIEDES ANGEL
Empresa: TRANSAVAL SGR
Consejero
Presidente
- Martin Cabiedes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 148, S 8, H M 73974, I/A 166 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Empresa: TRANSAVAL SGR
Consejero Delegado
- Martin Cabiedes Angel
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
- Martin Cabiedes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 148, S 8, H M 73974, I/A 166 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Empresa: TRANSAVAL SGR
Consejero Delegado
- Martin Cabiedes Angel
Miem.Com.Ej.
- Martin Cabiedes Angel
Pres.Com.Ej.
- Martin Cabiedes Angel
Presidente
- Martin Cabiedes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 138, S 8, H M 73974, I/A 143 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-28
Empresa: TRANSAVAL SGR
Consejero
- Martin Cabiedes Angel
Presidente
- Martin Cabiedes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 137, S 8, H M 73974, I/A 139 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
Información de MARTIN CABIEDES ANGEL
Mostramos los datos de MARTIN CABIEDES ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN CABIEDES ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos