CONFEDERACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Informe ejecutivo de CONFEDERACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CONFEDERACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERAVAL SGR | Consejero | 16/02/2016 | 16/05/2023 |
TRANSAVAL SGR | Consejero | 05/03/2013 | 04/08/2015 |
TRANSAVAL SGR | Vicepresidente | 23/04/2013 | 04/08/2015 |
VINCULACIONES DE CONFEDERACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONFEDERACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Empresa: IBERAVAL SGR
Consejero
- Confederacion Española De Transporte De Mercancias
- Confederacion Española De Transporte En Autobus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 139, S 8, H VA 31949, I/A 26 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-47
Empresa: IBERAVAL SGR
Consejero
- Confederacion Española De Transporte De Mercancias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698, L 489, F 23, S 8, H BU 5948, I/A 166 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-09
Empresa: IBERAVAL SGR
Consejero
- Confederacion Española De Transporte De Mercancias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698, L 489, F 1, S 8, H BU 5948, I/A 130 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-09
Empresa: TRANSAVAL SGR
Consejero
- Confederacion Española De Formacion Del Transporte
- Confederacion Española De Organizaciones Empresari
- Confederacion Española De Transporte De Mercancias
- Federacion Española De Auxiliares Del Transporte
- Lopez Martin De Argabus Juan Manuel
- Martin Cabiedes Angel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 148, S 8, H M 73974, I/A 166 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Empresa: TRANSAVAL SGR
Vicepresidente
- Confederacion Española De Transporte De Mercancias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 143, S 8, H M 73974, I/A 153 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Empresa: TRANSAVAL SGR
Consejero
- Confederacion Española De Transporte De Mercancias
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 140, S 8, H M 73974, I/A 149 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Información de CONFEDERACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Mostramos los datos de CONFEDERACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONFEDERACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos