MARTICORENA DAMBORIENA PEDRO MARIA
Informe ejecutivo de MARTICORENA DAMBORIENA PEDRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTICORENA DAMBORIENA PEDRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JENTIL BERA SL | Consejero | 04/06/2020 | |
GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA SL | Consejero | 26/12/2008 |
VINCULACIONES DE MARTICORENA DAMBORIENA PEDRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTICORENA DAMBORIENA PEDRO MARIA
Empresa: AGROPECUARIA DEL PATO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 119, S 8, H NA 25733, I/A 21 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-31
Empresa: JENTIL BERA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Damboriena Damboriena Maria Agustina
- Marticorena Damboriena Fermin
- Marticorena Damboriena Jose Maria
- Marticorena Damboriena Pedro Maria
- Marticorena Damboriena Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40515 , F 131, S 8, H M 719241, I/A 1 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA SL
Consejero
- Damboriena Damboriena Agustina
- Marticorena Damboriena Fermin
- Marticorena Damboriena Jose Maria
- Marticorena Damboriena Maria Pilar
- Marticorena Damboriena Pedro Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vcsec.no.Con
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 82, S 8, H NA028556, I/A00001 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-31
Información de MARTICORENA DAMBORIENA PEDRO MARIA
Mostramos los datos de MARTICORENA DAMBORIENA PEDRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTICORENA DAMBORIENA PEDRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos