DAMBORIENA DAMBORIENA AGUSTINA
Informe ejecutivo de DAMBORIENA DAMBORIENA AGUSTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DAMBORIENA DAMBORIENA AGUSTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA SL | Consejero Delegado | 11/12/2009 | |
GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA SL | Presidente | 26/12/2008 | |
GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA SL | Consejero | 26/12/2008 |
VINCULACIONES DE DAMBORIENA DAMBORIENA AGUSTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAMBORIENA DAMBORIENA AGUSTINA
Empresa: DANTXARINEA SL
Apoderado
- Cejuela Erdocia Julen
- Damboriena Damboriena Agustina
- Marticorena Damboriena Fermin
- Marticorena Damboriena Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 139, S 8, H NA 15600, I/A 14 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-31
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA SL
Consejero Delegado
- Damboriena Damboriena Agustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 82, S 8, H NA028556, I/A00002 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-31
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA SL
Consejero
- Damboriena Damboriena Agustina
- Marticorena Damboriena Fermin
- Marticorena Damboriena Jose Maria
- Marticorena Damboriena Maria Pilar
- Marticorena Damboriena Pedro Maria
Presidente
- Damboriena Damboriena Agustina
Secretario No Consejero
Vcsec.no.Con
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 82, S 8, H NA028556, I/A00001 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-31
Información de DAMBORIENA DAMBORIENA AGUSTINA
Mostramos los datos de DAMBORIENA DAMBORIENA AGUSTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAMBORIENA DAMBORIENA AGUSTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos