MARTI LORENZO JORGE
Informe ejecutivo de MARTI LORENZO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTI LORENZO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 13/03/2017 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 10/03/2017 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 23/04/2015 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/09/2014 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 02/07/2013 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Mancomunado | 02/07/2013 |
VINCULACIONES DE MARTI LORENZO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI LORENZO JORGE
Empresa: TURIA PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Marti Lorenzo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11015, L 8293, F 115, S 8, H V 199196, I/A 3 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-46
Empresa: TURIA PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Marti Lorenzo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11015, L 8293, F 115, S 8, H V 199196, I/A 2 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-46
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Aceituno Torrebejano Victor
- Adrian Rosales Manuel
- Alvarez Galiano Carlos Jose
- Bernabeu Jimenez Soraya
- Buchau Alexander
- Caballero Lucio-villegas Rocio
- Carretero Garcia Jorge
- Cervelli Cuetos Nerea
- Cordavilla Piñas Angel Felipe
- De La Calzada Cordoba Maria Angeles
- De La Concepcion Gutierrez Belinda
- De La Concepcion Gutierrez Jennifer
- Diaz Aparicio Bruno
- Elvira Ferrer Manuel
- Espina Junquera Jose Luis
- Garcia Fas Carles
- Garcia Pertegaz Maria Dolores
- Gimenez Videgain Eduardo
- Gomez Huertas Rafael
- Gonzalez Huerta Paloma
- Guerrero Duran Manuel
- Herran De Viu Alberto
- Ibañez Garcia Almudena
- Irias Cavadas Carmen
- Izquierdo Hernandez Belen
- Llompart Morcillo Alicia
- Lopez Clavijo Inmaculada
- Lopez Pinillos Araceli
- Marcos Fernandez Sonia
- Marin Lara Maria Trinidad
- Marti Lorenzo Jorge
- Martin Martin Antonio
- Martin Perez Alejandro
- Martin Perez Carlos
- Martinez Martinez Carlos
- Masen Martin Jonatan
- Mena Cortes Aurelio Miguel
- Molins Millan Irene
- Morato Lopez Eduardo Maximo
- Moreno Ramos Patricia
- Munuera Alcaraz Antonio Jose
- Narvaez Segovia Ignacio
- Neira Rodriguez Eduardo Javier
- Padilla Calzo Fernando
- Padilla Romero Cristina
- Palazon Guzman Luis Alejandro
- Perez Rienda Jose
- Pitti Garcia Carmen Francisca
- Podereux Tavira Ana
- Poerez Navarro Arimas
- Puente Vidal Belen
- Rodriguez Alfaro Salvador
- Roman Sanmarti Pedro
- Sanchez Perez Alberto
- Sanchez Verdu Yasmina Noemi
- Sartorio Acosta Ana Maria
- Segura Estupiña Ismael
- Serrano Pallares Domingo Jesus
- Silva Rojas Arthur
- Simon Garcia Carmen Isabel
- Sola Lopez Agustin
- Toril Lara Juan Andres
- Valido Santana Itahisa
- Valladolid Cushion Juan Jaime
- Vera Perez Maria
- Zotes Lobato Itxaso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992 , F 13, S 8, H A 21658, I/A 191 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Aceituno Torrebejano Victor
- Aceituno Torrebejano Victor
- Adrian Rosales Manuel
- Adrian Rosales Manuel
- Alvarez Galiano Carlos Jose
- Alvarez Galiano Carlos Jose
- Bernabeu Jimenez Soraya
- Bernabeu Jimenez Soraya
- Buchau Alexander
- Buchau Alexander
- Caballero Lucio-villegas Rocio
- Caballero Lucio-villegas Rocio
- Carretero Garcia Jorge
- Carretero Garcia Jorge
- Cervelli Cuetos Nerea
- Cervelli Cuetos Nerea
- Cordavilla Piñas Angel Felipe
- Cordavilla Piñas Angel Felipe
- De La Calzada Cordoba Maria Angeles
- De La Calzada Cordoba Maria Angeles
- De La Concepcion Gutierrez Belinda
- De La Concepcion Gutierrez Belinda
- De La Concepcion Gutierrez Jennifer
- De La Concepcion Gutierrez Jennifer
- Diaz Aparicio Bruno
- Diaz Aparicio Bruno
- Elvira Ferrer Manuel
- Elvira Ferrer Manuel
- Espina Junquera Jose Luis
- Espina Junquera Jose Luis
- Garcia Fas Carles
- Garcia Fas Carles
- Garcia Pertegaz Maria Dolores
- Garcia Pertegaz Maria Dolores
- Gimenez Videgain Eduardo
- Gimenez Videgain Eduardo
- Gomez Huertas Rafael
- Gomez Huertas Rafael
- Gonzalez Huerta Paloma
- Gonzalez Huerta Paloma
- Guerrero Duran Manuel
- Guerrero Duran Manuel
- Herran De Viu Alberto
- Herran De Viu Alberto
- Ibañez Garcia Almudena
- Ibañez Garcia Almudena
- Irias Cavadas Carmen
- Irias Cavadas Carmen
- Izquierdo Hernandez Belen
- Izquierdo Hernandez Belen
- Llompart Morcillo Alicia
- Llompart Morcillo Alicia
- Lopez Clavijo Inmaculada
- Lopez Clavijo Inmaculada
- Lopez Pinillos Araceli
- Lopez Pinillos Araceli
- Marcos Fernandez Sonia
- Marcos Fernandez Sonia
- Marin Lara Maria Trinidad
- Marin Lara Maria Trinidad
- Marti Lorenzo Jorge
- Marti Lorenzo Jorge
- Martin Martin Antonio
- Martin Martin Antonio
- Martin Perez Alejandro
- Martin Perez Alejandro
- Martin Perez Carlos
- Martin Perez Carlos
- Martinez Martinez Carlos
- Martinez Martinez Carlos
- Masen Martin Jonatan
- Masen Martin Jonatan
- Mena Cortes Aurelio Miguel
- Mena Cortes Aurelio Miguel
- Molins Millan Irene
- Molins Millan Irene
- Morato Lopez Eduardo Maximo
- Morato Lopez Eduardo Maximo
- Moreno Ramos Patricia
- Moreno Ramos Patricia
- Munuera Alcaraz Antonio Jose
- Munuera Alcaraz Antonio Jose
- Narvaez Segovia Ignacio
- Narvaez Segovia Ignacio
- Neira Rodriguez Eduardo Javier
- Neira Rodriguez Eduardo Javier
- Padilla Calzo Fernando
- Padilla Calzo Fernando
- Padilla Romero Cristina
- Padilla Romero Cristina
- Palazon Guzman Luis Alejandro
- Palazon Guzman Luis Alejandro
- Perez Rienda Jose
- Perez Rienda Jose
- Pitti Garcia Carmen Francisca
- Pitti Garcia Carmen Francisca
- Podereux Tavira Ana
- Podereux Tavira Ana
- Poerez Navarro Arimas
- Poerez Navarro Arimas
- Puente Vidal Belen
- Puente Vidal Belen
- Rodriguez Alfaro Salvador
- Rodriguez Alfaro Salvador
- Roman Sanmarti Pedro
- Roman Sanmarti Pedro
- Sanchez Perez Alberto
- Sanchez Perez Alberto
- Sanchez Verdu Yasmina Noemi
- Sanchez Verdu Yasmina Noemi
- Sartorio Acosta Ana Maria
- Sartorio Acosta Ana Maria
- Segura Estupiña Ismael
- Segura Estupiña Ismael
- Serrano Pallares Domingo Jesus
- Serrano Pallares Domingo Jesus
- Silva Rojas Arthur
- Silva Rojas Arthur
- Simon Garcia Carmen Isabel
- Simon Garcia Carmen Isabel
- Sola Lopez Agustin
- Sola Lopez Agustin
- Toril Lara Juan Andres
- Toril Lara Juan Andres
- Valido Santana Itahisa
- Valido Santana Itahisa
- Valladolid Cushion Juan Jaime
- Valladolid Cushion Juan Jaime
- Vera Perez Maria
- Vera Perez Maria
- Zotes Lobato Itxaso
- Zotes Lobato Itxaso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992 , F 13, S 8, H A 21658, I/A 190 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Abellaneda Manchon Beatriz
- Alarcon Lizcano Adela Micaela
- Alvarez Martinez Rosa Maria
- Arribas Paco Fina
- Baldi Estefania Vanesa
- Bolivar Touriño Javier
- Cabrera Sanchez Juan Sebastian
- Caramazana Blanco Raquel
- Casas Garcia Pedro
- Cesar Del Valle Marta
- Chamorro Sanchez Alvaro
- Cruz Avila Arturo
- Cruz Versyp Susanna
- De La Calzada Cordoba Maria Angeles
- Descalzo Boada Marina
- Diaz Carrillo Maria Jose
- Esquinas Sanchez Covadonga
- Fulgencio Fernandez Cristina
- Gallego Alvarez Elvira
- Gamazo Martinez Carlos
- Garcia Delgado Carmen
- Garcia Prieto Santiago
- Garrido Vaquero Jose Angel
- Gaya Tomas Sebastian
- Gil Hernandez Manuel
- Gomez Gutierrez Oihana
- Gomez Huertas Rafael
- Gomez Pons Ignacio
- Guillamon Vicente Miriam
- Hernandez Roman Lucia
- Herrero Cossio Juan Carlos
- Hidalgo Gomez Patricia
- Hurtado Palomo Maria Del Carmen
- Jansa Martin Noemi
- Jareño Gat Carolina
- Lara Lara Placido Antonio
- Liebana Santiago Veronica
- Llinares Navarro Mario
- Llompart Morcillo Alicia
- Lopez Alonso Fernando
- Lopez Lopez Antonia
- Lopez Salamanca Tiscar
- Lorenzo Navarro Fernando David
- Luengo Alarcon Maria Belen
- Maldonado Sanchez Maria Luisa
- Manzano Camacho Patricia
- Marti Lorenzo Jorge
- Martin Castejon Julian David
- Martin Lanza Rocio
- Martos Moreno Manuel Fermin
- Matarredona Rios Marta
- Matute Sanchez Carlos
- Mena Cortes Aurelio Miguel
- Mendez Garcia Maria Carmen
- Mendoza Martin Ana
- Merino Perez Virginia
- Mezquita Cañameras Xavier
- Miralles Roda Sebastian
- Mor Ara Cristina
- Moreno Leiva Rosa
- Muñoz Martinez Sara
- Ordoño Paredes Virginia
- Ortega Garcia Lucia
- Peco Machuca Beatriz
- Perez Vich Lucia
- Portugal Cantera Laura
- Ramirez Flores Cristina
- Reinaldos Diaz Juan Domingo
- Rodriguez Pons Haidee
- Rodriguez Silva Nicole
- Rojas Ibañez Susana
- Rosillo Carrion Sergio
- Rossi Giuseppe Alessio
- Salinas Merino Maria
- Sanjuan Martos Moises Lorenzo
- Sanz Fresno Beatriz
- Segui Martinez Joaquin
- Siles Aponte Natalia
- Silva Sanchez Cristina Maria
- Sintes Escola Delfin
- Solis Escuredo Ricardo
- Soriano Lopez Sonia
- Tellado Santamaria Rosario
- Toril Lara Juan Andres
- Vallejo Romero Jose Maria
- Vaquero Gutierrez Manuel
- Velez Gazquez Juan Carlos
- Ventura Perez Luis Manuel
- Vila I Ribugent Miguel
- Yagues Roman Melanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 208, S 8, H A 21658, I/A 83 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abellaneda Manchon Beatriz
- Abellaneda Manchon Beatriz
- Aguilera Verri Daniel
- Aguilera Verri Daniel
- Alvarez Martinez Rosa Maria
- Alvarez Martinez Rosa Maria
- Alvarez Vilar Monica
- Alvarez Vilar Monica
- Baldi Estefania Vanesa
- Baldi Estefania Vanesa
- Bollo Julio Alberto
- Bollo Julio Alberto
- Cabrera Sanchez Juan Sebastian
- Cabrera Sanchez Juan Sebastian
- Caramazana Blanco Raquel
- Caramazana Blanco Raquel
- Casas Garcia Pedro
- Casas Garcia Pedro
- Cesar Del Valle Marta
- Cesar Del Valle Marta
- Descalzo Boada Marina
- Descalzo Boada Marina
- Diaz Carrillo Maria Jose
- Diaz Carrillo Maria Jose
- Fernandez Martinez David
- Fernandez Martinez David
- Frau Martinez Marlene
- Frau Martinez Marlene
- Frau Martinez Ricardo
- Frau Martinez Ricardo
- Garcia Delgado Carmen
- Garcia Delgado Carmen
- Garcia Prieto Santiago
- Garcia Prieto Santiago
- Garrido Vaquero Jose Angel
- Garrido Vaquero Jose Angel
- Gaya Tomas Sebastian
- Gaya Tomas Sebastian
- Gomez Gutierrez Oihana
- Gomez Gutierrez Oihana
- Guillamon Vicente Miriam
- Guillamon Vicente Miriam
- Gutierrez Cuesta Jose
- Gutierrez Cuesta Jose
- Herranz Gallardo Antonio
- Herranz Gallardo Antonio
- Hidalgo Gomez Patricia
- Hidalgo Gomez Patricia
- Liebana Santiago Veronica
- Liebana Santiago Veronica
- Linares Navarro Mario
- Linares Navarro Mario
- Llompart Morcillo Alicia
- Llompart Morcillo Alicia
- Llorca Perez Vicente
- Llorca Perez Vicente
- Lopez Salamanca Tiscar
- Lopez Salamanca Tiscar
- Lozano Perez Ana
- Lozano Perez Ana
- Madirolas Garcia Natalia
- Madirolas Garcia Natalia
- Manzano Camacho Patricia
- Manzano Camacho Patricia
- Marti Lorenzo Jorge
- Marti Lorenzo Jorge
- Martin Castejon Julian David
- Martin Castejon Julian David
- Martin Lanza Rocio
- Martin Lanza Rocio
- Martinez Navarro Ana Belen
- Martinez Navarro Ana Belen
- Martos Moreno Manuel Fermin
- Martos Moreno Manuel Fermin
- Miralles Roda Sebastian
- Miralles Roda Sebastian
- Mor Ara Cristina
- Mor Ara Cristina
- Moreno Leiva Rosa
- Moreno Leiva Rosa
- Muñoz Martinez Sara
- Muñoz Martinez Sara
- Nieves Cea Sergio
- Nieves Cea Sergio
- Peiro Simo Maria Jose
- Peiro Simo Maria Jose
- Portugal Cantera Laura
- Portugal Cantera Laura
- Reinaldos Diaz Juan Domingo
- Reinaldos Diaz Juan Domingo
- Rojo Masero Miriam
- Rojo Masero Miriam
- Rosillo Carrion Sergio
- Rosillo Carrion Sergio
- Rossi Giuseppe Alessio
- Rossi Giuseppe Alessio
- Salinas Merino Maria
- Salinas Merino Maria
- Sanz Exposito Miguel
- Sanz Exposito Miguel
- Segui Martinez Joaquin
- Segui Martinez Joaquin
- Sintes Escola Delfin
- Sintes Escola Delfin
- Soriano Lopez Sonia
- Soriano Lopez Sonia
- Suarez De Juan Tomas
- Suarez De Juan Tomas
- Tellado Santamaria Rosario
- Tellado Santamaria Rosario
- Toril Lara Juan Andres
- Toril Lara Juan Andres
- Ventura Perez Luis Manuel
- Ventura Perez Luis Manuel
- Vila I Ribugent Miguel
- Vila I Ribugent Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3742 , F 94, S 8, H A 21658, I/A 53 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Fernandez Sonia
- De Las Heras Fernandez Sonia
- Marti Lorenzo Jorge
- Marti Lorenzo Jorge
- Martinez Javaloy Francisco Javier
- Martinez Javaloy Francisco Javier
- Vila I Ribugent Miguel
- Vila I Ribugent Miguel
Apoderado Solidario
- De Las Heras Fernandez Sonia
- De Las Heras Fernandez Sonia
- Marti Lorenzo Jorge
- Marti Lorenzo Jorge
- Martinez Javaloy Francisco Javier
- Martinez Javaloy Francisco Javier
- Vila I Ribugent Miguel
- Vila I Ribugent Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550 , F 205, S 8, H A 21658, I/A 34 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-03
Información de MARTI LORENZO JORGE
Mostramos los datos de MARTI LORENZO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI LORENZO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos