SIMON GARCIA CARMEN ISABEL
Informe ejecutivo de SIMON GARCIA CARMEN ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIMON GARCIA CARMEN ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMAIS SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado Solidario | 16/04/2024 | |
FORMALIZACION Y GESTION SL | Apoderado | 12/04/2024 | |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 19/07/2023 | |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 26/05/2023 | |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 18/05/2023 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 13/03/2017 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 10/03/2017 |
VINCULACIONES DE SIMON GARCIA CARMEN ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON GARCIA CARMEN ISABEL
Empresa: EMAIS SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado Solidario
- Aceves Cachafeiro Virginia
- Alcaide Baena Rafael
- Alvarez Martin Cristina
- Baez Acosta Leila
- Bagattin Fernandez Noelia Soledad
- Barreda Gonzalez Mariola
- Barroso Gonzalez Marta
- BEF ASESORIA CONSULTORIA Y MEDIACION SL
- Botella Orquin Pedro
- Celdran Yelo Enrique
- COMUNIDAD DE BIENES SALESGAR CB
- De Teba Gimenez Alfredo
- Fabero Gutierrez Bartolome
- Freire Lopez Julia
- Galan Vidal Gonzalo
- Garcia Garcia Laura
- Garrigos Joli Jorge
- GESFINC CANARIAS SL
- Gomez Diaz Jose Manuel
- Gonzalez Rodriguez Juan Pedro
- Gonzalez Sanchez Carlos Alberto
- GRUPO INTERGES SUR SL
- Gutierrez Macias Jose Miguel
- Hermida Mourelle Pablo
- Hernandez Perez Samuel
- JAG FACILITY MANAGEMENT SL
- Ledesma Otero Diana Carolina
- Liron Serrano Benito
- LOCK SEGURIDAD MADRID SL
- Lopez Gonzalez Carmen
- Lopez Vazquez Matias
- Lorenzo Hernandez Beatriz
- Marichal Bethencourt Eva Luz
- Medina Perez Roberto
- Mellado Bataller Francisco Jose
- Molina Martos Manuel Angel
- Monroy Perez Jesus Miguel
- MONTIJANO MARTINEZ GESTION INTEGRAL SL
- Muñoz Hernandez Maria Nieves
- Muñoz Viera Margarita
- Muñoz Villegas Inmaculada Concepcion
- MYM GESTION DE ACTIVOS SL
- NOELRA ASESORES SL
- Nogueira Hernandez Manuel Michel
- NOVAINNOVA SL
- OBRAS Y MULTISERVICIOS GALAN SL
- Omil Martinez Noelia
- Painceira Crego Aida Maria
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Rizzardi Laura
- Rolland Pillado Patricia Daniela
- Rolland Thomas David Daniel
- Rubio Gil Raul
- Segundogutierrez Molina Lautaro
- SERLAN LANZAMIENTOS SL
- Simon Garcia Carmen Isabel
- Tabuyo Romero Julio Alberto
- Vazquez Otero Amaya
- Verez Ramil David
- Vidal Gomez Isabel
- Viego Perez Jose
- Vivancos Garcia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 165, S 8, H C 47880, I/A 26 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-15
Empresa: FORMALIZACION Y GESTION SL
Apoderado
- Abraham Lucia
- Aguiar Prieto Maria Jose
- Ahuir Vives Vicenta
- Alabadi Ferrer Santiago
- Alarcon Espinar Guadalupe
- Albelda Duato Lamberto Vicente
- Albiñana Gutierrez Maria
- Alcala Valero Elisa
- Alcala Valero Santos
- Alcaraz Quiles Maria
- Alcarria Martinez Pedro
- Aleixandre Lluesma Emilia
- Alejo Calvo Rocio
- Alfageme Abello Marc
- Alvarez Amoedo Yago
- Alvarez Cedres Francisco
- Alvarez Muñoz Ana
- Alvarez Perez Jorge
- Alvarez Puga Dario
- Alvarez Sanchez Lucia
- Amat Sanjoaquin David
- Andujar Ortuño Miguel Angel
- Aracil Leon Leandro Juan
- Arroyo Perez Victor
- Bañon Soria Alejandro
- Barrero Belloso Emilia
- Bayarri Flors Manuel
- Belchi Martinez Maria Del Rocio
- Belenguer Mir Maria Gisela
- Belles Montes Iria Aitana
- Benavente San Jose Susana
- Beneyto Malki Chouhayda
- Bernabe Dominguez Isabel Maria
- Buforn Perez Miguel
- Cabrera Gallardo Juan Pedro
- Cabrera Hormiga Guillermo
- Campelo Otero Rosa Maria
- Campos Garcia Jose Maria
- Canales Llobell Javier
- Canela Serrano Alfons
- Canovas Pagan Diego Antonio
- Carballo Tuffs Federico
- Castro Ahuir Elia
- Cerezo Lopez Francisco Jose
- Chapa Pando Stephany
- Costa Torres Josefa
- Cruz Ruiz Carmen
- De Blas Del Pozo Juan Carlos
- De Santos Uroz Lucia
- De Vitti Antonio
- Del Valle Ruiz Ortiz Deliana
- Diaz Hidalgo Aranzazu
- Diaz Montesinos Maria Teresa
- Diaz Rodriguez Acoraida
- Diaz Torres Irene
- Diego Gonzalez Enrique
- Diez Casado Noelia
- Diez Salvador Yaiza
- Docon Guzman David
- Domingo Fuster Eduardo
- Domingo Fuster Santiago
- Domingo Fuster Sergio
- Dominguez Perez Manuel
- Dominguez Portilla Luz Mery
- Duran Pouseu Idoya
- Elvira Fernandez Veronica
- Espuny Olmedo Antonio Javier
- Espuny Simo Javier
- Esteban Gonzalez Rosa Maria
- Estevez Garcia Natasha
- Ferreiros Loureiro Maria De Los Angeles
- Ferrero Martin Lourdes
- Fibla Sancho Josefa Rosa
- Filippi Pierluca
- Fiol Busquets Antonio Javier
- Folgar Lopez Lorena
- Font Frigola Maria
- Francisco Zomeño Juan
- Franco Mayor Olga
- Fuentes Garcia Rocio
- Gabriel Morales Arancha
- Garcia Calvo Mercedes
- Garcia De La Cruz Ines
- Garcia Del Castillo Maria
- Garcia Querol Maria
- Garcia Roman Ignacio
- Garcia Serrano Cristina
- Garcia Soza Luis Carlos
- Garcia Vicente Javier
- Gil Gallego Estela
- Gimenez Martinez Cristina
- Gomis Gonzalez Irene
- Gonzalez Barba Lidia
- Gonzalez De Alvear Rafael
- Gonzalez Garcia Yolanda
- Gonzalez Rodriguez Rosa Maria
- Grimaldos Brull Adrian
- Guerrero Garcia Francisco
- Gutierrez Alonso Sandra
- Gutierrez Arnau Jose Luis
- Gutierrez Calderon Joaquin
- Gutierrez Diaz Miguel Angel
- Guzman Campelo Ricardo
- Hernandez Garcia Virginia
- Hernandez Lorenzo Raquel
- Hernandez Martin Macarena
- Hervas Lopez Maria Elena
- Hipola Garcia Gonzalo
- Illueca Contri Juan Jesus
- Infantes Gil Ivana
- Ivanov Dinkov Manuel
- Jimenez Delgado Pedro
- Jimenez Galvez Maria De Los Reyes
- Jimenez Jimenez Eva Maria
- Jimenez Paton Delia
- Jimenez Subirats Alberto Manuel
- Lage Zaforas Laura Maria
- Leon Villar Jesus
- Limon Delgado Isabel Maria
- Llorente Folch Ana
- Lloret Berna Isabel
- Lopez Perea Lucia
- Lozano Rodriguez Sandra
- Luna Laurenti Adrian Antonio
- Luque Ansede Manuel Angel
- Madrid Sanchez Antonia Maria
- Magariños Filgueira Maria Eugenia
- Marimon Espejo Lidia
- Martin Castellanos David
- Martin Hontoria Francisco Javier
- Martin Lopez Roberto
- Martin Rico Francisco De Borja
- Martin Rosado Yolanda
- Martinez Barre Elvis Steven
- Martinez Cabanas Coral
- Martinez Canovas Azahara
- Martinez Galvez Maria Paz
- Martinez Garcia Cristian Alberto
- Martinez Planells Francisco
- Martinez Valverde Rafael
- Mata Llamas Yaiza
- Matillas Maturana Juan Jesus
- Medina Florez Rocio
- Mendoza Molina Yeni Marleny
- Miro Carbonell Gabriel
- Molina Aguilera Andrea
- Montes De Oca Gonzalez Maria De La Luz
- Montoya Osorio Maria Elena
- Mora Estevez Alberto
- Mora Molina Maria Pilar
- Moreno Castillon Gloria
- Moron Rubio Juan David
- Muñoz Andicoberry Maria Paz
- Navarro Asensio Diego
- Navarro Asensio Francisca
- Navarro Catalan Maria
- Navarro Torres Sandra Xiaoke
- Nayat Ibiki Jana
- Neira Gonzalez Patricia
- Ninahualpa Navio Agustin
- Ortega Muñoz Rafael
- Palmer Arrom Jose Francisco
- Palomar Baget Jesus
- Pardo Aviles Carlos
- Pellicer Vicens Eugeni
- Perez Alajarin Alfonso
- Perez De Siles Dorado Zahira
- Perez Rodriguez Mirian
- Perez Ruiz Rebeca
- Plaza Mayorga Gema
- Plaza Paredes Omalix Dulce
- Puente Sauco Maria Aranzazu
- Quelart Navarro Ricard
- Querol Castillo Esther
- Querol Castillo Juan Jose
- Querol Rodriguez Juan-martin
- Ramon Mariño Juan Ramon
- Ramos Devesa Fernando
- Ramos Ros Albertojose
- Ramos Ros Miriam
- Ramos Tejedo Maria Teresa
- Rey Forjan Maria Esther
- Robles Jaouen Felisa
- Rodriguez Mariano Laura
- Rodriguez Toral Maria De La Concepcion
- Roger Sapiña Veronica
- Romero Ballojera Raquel
- Roncel Martiez Adelaida
- Ros Pons Mercedes
- Rubio Gomez Pilar
- Salinero Ontoso Elia
- Salvador Montoya Rafael
- San Andres Vasco Nieves
- Sanchez Esteban Raul
- Sanchez Flores Asier
- Sanchis Marco Lourdes
- Sarrias Titos Maria Teresa
- Septien Parras Elena
- Serrano Rey Raquel
- Simon Garcia Carmen Isabel
- Soria Berbegal Teresa
- Sorli Romero Jose
- Tena Garcia Aurelia
- Teruel Blanch Antonio Miguel
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Trigo Catala Elena
- Trilles Martinez Maria De La Cruz
- Tucella Tuccella Claudia
- Valdivieso Suarez Maria Luisa
- Valenciano Porras Zaida
- Vallecas Rodriguez Ruben
- Vargas Garrido Rosa Maria
- Vargas Polanco Arianny Isabel
- Vazquez Gutierrez Jorge
- Velazquez Diaz Patricia
- Vidal Costa Juan Alberto
- Vigueras Lopez Micaela
- Vilela Garcia Antonio
- Villodre Miranda Maria Mercedes
- Vindel Carrasco Remigio
- Vitoria Serrano Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 212, S 8, H M 318375, I/A 37 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Aflalo Wahnon Alberto
- Alonso Alvarez Gonzalo
- Alonso Hervas Angel Bienvenido
- Alvarez Sanchez Lucia
- Amat Dengra Oscar
- Amores Rincon Miguel
- Arias Exposito Lucas
- Ayuso Ayuso Laura
- Baro Casals Guillermo
- Becerra Almazan Lorenzo
- Benavente Cugat Meritxell
- Berenguer Villarreal Eduard
- Bernal Guerrero Paula
- Betancor Alamo Jose-maria
- Blanco Jimenez Jose Manuel
- Blas Bouzas Ander
- Blas Bouzas Zuriñe
- Bota Gomez Lorenzo Jose
- Botella Orquin Pedro
- Bueno Martin Maria
- Caldera Rodriguez Ana
- Castellon Villa Antonio
- Castro Vicente Alfonso
- Cecilia Dominguez Cristina
- Conde Pradillo Fernando
- Cozar Mota Elio
- Crespo Guijarro Marta
- Cuesta Espiñeira Carlos
- De Jesus Fernandez Asier
- De Juan Luque Manuel Rafael
- Dominguez Navarro Lorena
- Esteban Sanchez Candida
- Federico Mulargia
- Fernandez Ayala Carlos
- Fernandez Barrio Alba
- Fernandez Sanchez Luis Agustin
- Gallego Blanco Rafael
- Gallego Cabello Rafael
- Garcia Torre Maria Rosa
- Gardner Gonzalo Daniel Alejandro
- Gomez Canales Juan Vicente
- Gomez Gordi De Los Rios Raquel
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gonzalez Bustillo Marta
- Gonzalez Lago Pastora
- Hernandez Assiego Rafael
- Hernandez Novo Cristina
- Herrero Barrio Fernando Manuel
- Irazoqui Carrero Marina
- Jordan Valdizan Emilio
- Leyton Garcia Marcos
- Lois Losada Jose Luis
- Lorenzo Rodriguez Javier
- Luri Iborra Helena Maria
- Madrid Sanahuja Maria Del Mar
- Manrique Casado Angel
- Mari Torres Maria Del Pilar
- Martin Elvira Mario
- Martin Lopez Maria Josefa
- Martin Mesonero Fernando
- Martinez De Salazar Jose Luis Delfin
- Martinez Jarque Javier
- Martinez Jarque Yolanda
- Martinez Lucas Javier
- Melia Piris Juan Lorenzo
- Merino Martin Walter
- Molina Serrano Manuel
- Moreno Marmol Juan Antonio
- Mota Fernandez Reyes
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Murube Soto Jose Alberto
- Naranjo Cruz Antonio Jesus
- Ojeda Melian Nayra
- Ollero Sanchez Ignacio
- Ortega Cedrun Paula
- Pajuelo Sajeras Irati
- Palacios Fuente Enrique
- Palazon Armas Eva
- Palop Rodriguez Basilio Jose
- Pechuan Yague Antonio
- Peñuela Calderon Rafael
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Perez Perez Sergio
- Perez Rodriguez Elena
- Pons Cardona Andrea Maria
- Prats Recasens Maria Del Camino
- Ramirez Chacon Ingrith Tatiana
- Ramos Santillana Maria Avelina
- Rivas De La Oliva Juan Jose
- Rodriguez Herrero Maria Del Carmen
- Ruiz Duran Juan Francisco
- Sanllehy Reig Jose Javier
- Sanso Sancho Vicente
- Satisteban Lopez Magdalena
- Simon Garcia Carmen Isabel
- Ulldemolins Nolla Maria Del Carmen
- Valero Gonzalez Maria Luisa
- Valverde Sobrino Mercedes
- Vazquez Marquez Rocio
- Vega Toca Alvaro
- Vergara Cruz Maria Jose
- Vidal Pintaluba Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48859 , F 44, S 8, H B 418414, I/A 652 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Asier De Jesus Fernandez
- Dominguez Navarro Lorena
- Gonzalez Bustillo Marta
- Simon Garcia Carmen Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48754 , F 14, S 8, H B 418414, I/A 636 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Asier De Jesus Fernandez
- Dominguez Navarro Lorena
- Simon Garcia Carmen Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48754 , F 13, S 8, H B 418414, I/A 635 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Asier De Jesus Fernandez
- Dominguez Navarro Lorena
- Simon Garcia Carmen Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48754 , F 12, S 8, H B 418414, I/A 634 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Asier De Jesus Fernandez
- Dominguez Navarro Lorena
- Simon Garcia Carmen Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48754 , F 12, S 8, H B 418414, I/A 633 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Asier De Jesus Fernandez
- Dominguez Navarro Lorena
- Simon Garcia Carmen Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48754 , F 11, S 8, H B 418414, I/A 632 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Asier De Jesus Fernandez
- Dominguez Navarro Lorena
- Simon Garcia Carmen Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48754 , F 10, S 8, H B 418414, I/A 631 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Algarra Gil Alberto
- Arias Exposito Lucas
- Bueno Martin Maria
- Simon Garcia Carmen Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48754 , F 9, S 8, H B 418414, I/A 629 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
VER MAS ACTOS
Información de SIMON GARCIA CARMEN ISABEL
Mostramos los datos de SIMON GARCIA CARMEN ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON GARCIA CARMEN ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos