MARTA MELENDEZ GERONES
Informe ejecutivo de MARTA MELENDEZ GERONES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTA MELENDEZ GERONES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNDI-REMOLC SL | Administrador Solidario | 13/12/2023 | |
ESTACIO SERVEI QUART SL | Administrador Solidario | 14/10/2022 | |
ESTACIO SERVEI QUART SL | Apoderado Solidario | 01/10/2018 | |
ESTACIO SERVEI QUART SL | Apoderado Solidario | 25/11/2011 |
VINCULACIONES DE MARTA MELENDEZ GERONES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTA MELENDEZ GERONES
Empresa: MUNDI-REMOLC SL
Administrador Solidario
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 67, S 8, H GI 16918, I/A 10 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-17
Empresa: MUNDI-REMOLC SL
Apoderado Solidario
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 67, S 8, H GI 16918, I/A 10 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-17
Empresa: MUNDI-REMOLC SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Presidente
Secretario
- Marta Melendez Gerones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 67, S 8, H GI 16918, I/A 10 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-17
Empresa: ESTACIO SERVEI QUART SL
Administrador Solidario
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 62, S 8, H GI 10151, I/A 11 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-17
Empresa: ESTACIO SERVEI QUART SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 62, S 8, H GI 10151, I/A 11 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-17
Empresa: ESTACIO SERVEI QUART SL
Apoderado Solidario
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 60, S 8, H GI 10151, I/A 8 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-17
Empresa: MUNDI-REMOLC SL
Apoderado Solidario
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 80, S 8, H GI 16918, I/A 7 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-17
Empresa: ESTACIO SERVEI QUART SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
- Maria Serra Ball.Llosera
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 60, S 8, H GI 10151, I/A 7 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-17
Empresa: ESTACIO SERVEI QUART SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 60, S 8, H GI 10151, I/A 7 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-17
Empresa: MUNDI-REMOLC SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
- Maria Serra Ball.Llosera
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Presidente
Secretario
- Marta Melendez Gerones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 79, S 8, H GI 16918, I/A 6 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-17
VER MAS ACTOS
Información de MARTA MELENDEZ GERONES
Mostramos los datos de MARTA MELENDEZ GERONES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTA MELENDEZ GERONES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos