ENRIC MELENDEZ SERRA
Informe ejecutivo de ENRIC MELENDEZ SERRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ENRIC MELENDEZ SERRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNDI-REMOLC SL | Consejero | 21/12/2015 | 13/12/2023 |
MUNDI-REMOLC SL | Presidente | 21/12/2015 | 13/12/2023 |
ESTACIO SERVEI QUART SL | Consejero | 21/12/2015 | 14/10/2022 |
ESTACIO SERVEI QUART SL | Presidente | 21/12/2015 | 14/10/2022 |
MUNDI-REMOLC SL | Consejero Delegado Solidario | 21/12/2015 | 19/06/2020 |
ESTACIO SERVEI QUART SL | Consejero Delegado Solidario | 21/12/2015 | 19/06/2020 |
MUNDI-REMOLC SL | Secretario | 21/12/2015 | |
ESTACIO SERVEI QUART SL | Secretario | 21/12/2015 |
VINCULACIONES DE ENRIC MELENDEZ SERRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIC MELENDEZ SERRA
Empresa: MUNDI-REMOLC SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Presidente
- Enric Melendez Serra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 67, S 8, H GI 16918, I/A 10 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-17
Empresa: ESTACIO SERVEI QUART SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Presidente
- Enric Melendez Serra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 62, S 8, H GI 10151, I/A 11 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-17
Empresa: ESTACIO SERVEI QUART SL
Consejero Delegado Solidario
- Enric Melendez Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 62, S 8, H GI 10151, I/A 10 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-17
Empresa: MUNDI-REMOLC SL
Consejero Delegado Solidario
- Enric Melendez Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 67, S 8, H GI 16918, I/A 9 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-17
Empresa: ESTACIO SERVEI QUART SL
Consejero Delegado Solidario
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
Consejero
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
- Maria Serra Ball.Llosera
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Presidente
- Enric Melendez Serra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 60, S 8, H GI 10151, I/A 7 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-17
Empresa: ESTACIO SERVEI QUART SL
Consejero Delegado Solidario
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
Consejero
Presidente
Secretario
- Enric Melendez Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 60, S 8, H GI 10151, I/A 7 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-17
Empresa: MUNDI-REMOLC SL
Consejero Delegado Solidario
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
Consejero
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
- Maria Serra Ball.Llosera
- Mariona Melendez Gerones
- Marta Melendez Gerones
Presidente
- Enric Melendez Serra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 79, S 8, H GI 16918, I/A 6 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-17
Empresa: MUNDI-REMOLC SL
Consejero Delegado Solidario
- Enric Melendez Serra
- Maria Dolors Gerones Vidal
Consejero
- Enric Melendez Serra
- Francesc Melendez Oller
- Maria Dolors Gerones Vidal
- Maria Serra Ball.Llosera
- Marta Melendez Gerones
Presidente
Secretario
- Enric Melendez Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 79, S 8, H GI 16918, I/A 6 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-17
Información de ENRIC MELENDEZ SERRA
Mostramos los datos de ENRIC MELENDEZ SERRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIC MELENDEZ SERRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos