MARSET SAN MIGUEL JESUS
Informe ejecutivo de MARSET SAN MIGUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARSET SAN MIGUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARSET ILUMINACION SA | Presidente | 26/07/2023 | |
MARSET ILUMINACION SA | Consejero | 26/07/2023 | |
MARSET ILUMINACION SA | Consejero | 25/05/2017 | |
MARSET ILUMINACION SA | Consejero | 15/04/2011 | |
CABRERA INVEST SL | Administrador Solidario | 29/09/2010 |
VINCULACIONES DE MARSET SAN MIGUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARSET SAN MIGUEL JESUS
Empresa: MARSET ILUMINACION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Jimenez Argente Carmen
- Marset Borras Carlos
- Marset Borras Javier
- Marset Jimenez Daniel
- Marset San Miguel Jesus
Presidente
- Marset San Miguel Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45938 , F 32, S 8, H B 44476, I/A 35 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Empresa: RIOPAR INVEST SL
Liquidador
- Marset San Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43066 , F 42, S 8, H B 420350, I/A 5 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: RIOPAR INVEST SL
Administrador Solidario
- Marset Borras Carlos
- Marset San Miguel Jesus
Liquidador
- Marset San Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43066 , F 42, S 8, H B 420350, I/A 5 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: MARSET ILUMINACION SA
Consejero
- Jimenez Argente Carmen
- Marset Borras Carlos
- Marset Borras Javier
- Marset Jimenez Daniel
- Marset San Miguel Jesus
Presidente
- Marset San Miguel Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35994 , F 20, S 8, H B 44476, I/A 29 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Empresa: DINAMICA COMERCIAL SL
Administrador Solidario
- Jimenez Argente Carmen
- Marset San Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22486 , F 107, S 8, H B 37781, I/A 16 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
Empresa: RIOPAR INVEST SL
Administrador Solidario
- Borras Sedo Teresa
- Marset San Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43066 , F 39, S 8, H B 420350, I/A 1 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
Empresa: MARSET ILUMINACION SA
Consejero
- Borras Sedo Teresa
- Jimenez Argente Carmen
- Marset Borras Carlos
- Marset Borras Javier
- Marset San Miguel Jesus
Presidente
- Marset San Miguel Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35994 , F 16, S 8, H B 44476, I/A 23 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: MARSET ILUMINACION SA
Consejero
- Borras Sedo Teresa
- Jimenez Argente Carmen
- Marset San Miguel Jesus
Presidente
- Marset San Miguel Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35994 , F 16, S 8, H B 44476, I/A 23 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: CABRERA INVEST SL
Administrador Solidario
- Borras Sedo Teresa
- Marset San Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31447 , F 39, S 8, H B 189969, I/A 8 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Empresa: CABRERA INVEST SL
Administrador
- Marset San Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31447 , F 39, S 8, H B 189969, I/A 8 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Información de MARSET SAN MIGUEL JESUS
Mostramos los datos de MARSET SAN MIGUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARSET SAN MIGUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos