BORRAS SEDO TERESA
Informe ejecutivo de BORRAS SEDO TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BORRAS SEDO TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIOPAR INVEST SL | Administrador Solidario | 13/03/2012 | 10/06/2020 |
CABRERA INVEST SL | Administrador Solidario | 29/09/2010 | 10/06/2020 |
MARSET ILUMINACION SA | Apoderado | 04/02/2015 | |
MARSET ILUMINACION SA | Consejero | 15/04/2011 | 04/02/2015 |
VINCULACIONES DE BORRAS SEDO TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS SEDO TERESA
Empresa: CABRERA INVEST SL
Administrador Solidario
- Borras Sedo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42125 , F 201, S 8, H B 189969, I/A 9 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
Empresa: RIOPAR INVEST SL
Administrador Solidario
- Borras Sedo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43066 , F 42, S 8, H B 420350, I/A 3 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
Empresa: MARSET ILUMINACION SA
Apoderado
- Borras Sedo Teresa
Consejero
- Borras Sedo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35994 , F 18, S 8, H B 44476, I/A 26 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-08
Empresa: RIOPAR INVEST SL
Administrador Solidario
- Borras Sedo Teresa
- Marset San Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43066 , F 39, S 8, H B 420350, I/A 1 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
Empresa: MARSET ILUMINACION SA
Consejero
- Borras Sedo Teresa
- Jimenez Argente Carmen
- Marset Borras Carlos
- Marset Borras Javier
- Marset San Miguel Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35994 , F 16, S 8, H B 44476, I/A 23 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: MARSET ILUMINACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35994 , F 16, S 8, H B 44476, I/A 23 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: CABRERA INVEST SL
Administrador Solidario
- Borras Sedo Teresa
- Marset San Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31447 , F 39, S 8, H B 189969, I/A 8 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Información de BORRAS SEDO TERESA
Mostramos los datos de BORRAS SEDO TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS SEDO TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos