MARRISON GUY
Informe ejecutivo de MARRISON GUY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARRISON GUY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARRISON PROPERTIES SL | Socio Unico | 12/01/2009 | 20/01/2016 |
MARRISON PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 20/01/2016 | |
WINNOCK INVESTMENTS SL | Consejero | 16/08/2013 |
VINCULACIONES DE MARRISON GUY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARRISON GUY
Empresa: MARRISON PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Marrison David Walter
- Marrison Guy
- Marrison Rachel Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 2557, F 215, S 8, H MA 72797, I/A 5 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Empresa: WINNOCK INVESTMENTS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209, L 2122, F 33, S 8, H MA 60513, I/A 7 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-29
Empresa: 3M PROPIEDADES SL
Socio Único
- Marrison Guy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 2557, F 215, S 8, H MA 72797, I/A 4 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Información de MARRISON GUY
Mostramos los datos de MARRISON GUY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARRISON GUY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos