MARRISON DAVID WALTER
Informe ejecutivo de MARRISON DAVID WALTER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARRISON DAVID WALTER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WINNOCK INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 01/07/2015 | |
WINNOCK INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 16/08/2013 |
VINCULACIONES DE MARRISON DAVID WALTER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARRISON DAVID WALTER
Empresa: MARRISON PROPERTIES SL
Liquidador
- Marrison David Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 2557, F 215, S 8, H MA 72797, I/A 5 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Empresa: MARRISON PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Marrison David Walter
- Marrison Guy
- Marrison Rachel Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 2557, F 215, S 8, H MA 72797, I/A 5 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Empresa: WINNOCK INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Marrison David Walter
- Marrison Rachel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209, L 2122, F 34, S 8, H MA 60513, I/A 11 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-29
Empresa: WINNOCK INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Marrison David Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209, L 2122, F 34, S 8, H MA 60513, I/A 10 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-29
Empresa: WINNOCK INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Marrison David Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209, L 2122, F 34, S 8, H MA 60513, I/A 9 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-29
Empresa: WINNOCK INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Marrison David Walter
- Marrison Rachel Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209, L 2122, F 33, S 8, H MA 60513, I/A 8 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-29
Empresa: WINNOCK INVESTMENTS SL
Consejero Delegado Solidario
- Marrison David Walter
- Marrison Rachel Frances
Consejero
- Marrison David Walter
- Marrison Guy
- Marrison Rachel Frances
- Marrison Shuna
- Patterson Lorna
Presidente
- Marrison David Walter
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209, L 2122, F 33, S 8, H MA 60513, I/A 7 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-29
Empresa: MARBELLA BOUTIQUE HOTELS 2008 SL
Administrador Solidario
- Marrison David Walter
- Marrison Rachel Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4551, L 3460, F 67, S 8, H MA 98467, I/A 2 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-29
Información de MARRISON DAVID WALTER
Mostramos los datos de MARRISON DAVID WALTER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARRISON DAVID WALTER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos