MARQUES VILLENA CRISTINA
Informe ejecutivo de MARQUES VILLENA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARQUES VILLENA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA | Apoderado | 17/09/2021 | |
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA | Apoderado | 15/09/2021 |
VINCULACIONES DE MARQUES VILLENA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES VILLENA CRISTINA
Empresa: IBM GLOBAL FINANCING ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguirre Moscardo Manuel Enrique
- Castaño Olmedo Miguel
- Flaska Ondrej
- Marañon Castello Luis Miguel
- Marañon Castello Luis Miguel
- March Iborra Juan Miguel
- Moreno Cantalejo Marta
- Patruno Alessandro Sergio
- Peyrona Usero Lidia Barbara
- Peyrona Usero Lidia Barbara
- Ruiz Lopez German
- Ruiz Lopez German
- Tome Abad Carlos
- Valero Cobo Maria Ester
- Vas Szabolcs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 626139, I/A 69 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: IBM GLOBAL FINANCING ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Marques Villena Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36498 , F 223, S 8, H M 626139, I/A 57 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado
- Marques Villena Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38776 , F 155, S 8, H M 28146, I/A 1413 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado
- Marques Villena Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35848 , F 47, S 8, H M 104742, I/A 481 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-28
Información de MARQUES VILLENA CRISTINA
Mostramos los datos de MARQUES VILLENA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES VILLENA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos