FUKAS MARTIN
Informe ejecutivo de FUKAS MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FUKAS MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 05/09/2024 | |
IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA | Apoderado Mancomunado | 29/05/2024 | |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA | Apoderado Mancomunado | 24/05/2024 | |
LEAN CUSTOMER SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2021 | |
LEAN CORPORATE SERVICES SL | Apoderado | 09/02/2021 | |
IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA | Apoderado | 08/03/2018 |
VINCULACIONES DE FUKAS MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUKAS MARTIN
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 104742, I/A 513 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Flaska Ondrej
- Fukas Martin
- Mackanin Radoslav
- Mito Jozef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 104742, I/A 513 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 28018, I/A 275 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-28
Empresa: IBM GLOBAL FINANCING ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguirre Moscardo Manuel Enrique
- Castaño Olmedo Miguel
- Flaska Ondrej
- Marañon Castello Luis Miguel
- Marañon Castello Luis Miguel
- March Iborra Juan Miguel
- Moreno Cantalejo Marta
- Patruno Alessandro Sergio
- Peyrona Usero Lidia Barbara
- Peyrona Usero Lidia Barbara
- Ruiz Lopez German
- Ruiz Lopez German
- Tome Abad Carlos
- Valero Cobo Maria Ester
- Vas Szabolcs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 626139, I/A 69 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 28146, I/A 1449 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado Solidario
- Chorvatova Lucia
- Fukas Martin
- Mackanin Radoslav
- Mito Jozef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38776 , F 168, S 8, H M 28146, I/A 1445 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Empresa: RELYONIT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Flaska Ondrej
- Fukas Martin
- Kuruc Frantisek
- Makatura Tomas
- Valentovic Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 221, S 8, H M 688534, I/A 21 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Empresa: KYNDRYL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42671 , F 50, S 8, H M 738231, I/A 33 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: RELYONIT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 215, S 8, H M 688534, I/A 13 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: LEAN CUSTOMER SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 128, S 8, H M 700766, I/A 16 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
VER MAS ACTOS
Información de FUKAS MARTIN
Mostramos los datos de FUKAS MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUKAS MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos