MARONNE CELINE
Informe ejecutivo de MARONNE CELINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARONNE CELINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOVIA DEL TURIA CONCESIONARIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA SA | Consejero | 24/09/2024 | |
INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES DE MONCLOA SA | Apoderado | 06/08/2024 | |
INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES DE MONCLOA SA | Consejero | 23/07/2024 | |
INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE DE PLAZA ELIPTICA SA | Apoderado | 11/07/2024 | |
TURIA HOLDCO SL | Apoderado | 11/07/2024 | |
CONCESIONES DE INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE SL | Consejero | 03/07/2024 | |
TURIA HOLDCO SL | Consejero | 03/07/2024 | |
INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE DE PLAZA ELIPTICA SA | Consejero | 03/07/2024 | |
AUTOVIAS DE PEAJE EN SOMBRA SL | Vicepresidente | 26/06/2024 | |
AUTOVIAS DE PEAJE EN SOMBRA SL | Consejero | 26/06/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARONNE CELINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARONNE CELINE
Consejero
- Dawes James
- Maronne Celine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 106560, I/A 82 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-46
Apoderado
- Dawes James
- Evangelio Gamero Amador
- Fresneda Guerra Ramon-manuel
- Garcia Fernandez Manuel Jose
- Gomez De Parada Elua Rafael
- Gonzalez Villarrubia Fernando
- Henriques Lebre De Lima Felix Jose Nuno
- Ibañez Muñoz Jose Ignacio
- Jimenez Ortega Domingo
- Lopez Diez Roberto
- Manjon Manjon Teresa
- Maronne Celine
- Notario Nieto Maria
- Pinacho Lastres Pablo
- Rodriguez Avial Villalain Fernando
- Sastre Andres Carlos
- Segura Fernandez Andrea
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 402244, I/A 82 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Consejero
- Dawes James
- Maronne Celine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 402244, I/A 81 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: TURIA HOLDCO SL
Apoderado
- Dawes James
- Fresneda Guerra Ramon-manuel
- Garcia Fernandez Manuel Jose
- Gomez De Parada Elua Rafael
- Gonzalez Villarrubia Fernando
- Ibañez Muñoz Jose Ignacio
- Jimenez Ortega Domingo
- Lebre De Lima Felix Jose Nuno Henriques
- Manjon Manjon Teresa
- Maronne Celine
- Notario Nieto Maria
- Pinacho Lastres Pablo
- Rodriguez Avial Villalain Fernando
- Rodriguez Lopez Carlos
- Segura Fernandez Andrea
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 683534, I/A 29 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Apoderado
- Dawes James
- Evangelio Gamero Amador
- Fresneda Guerra Ramon-manuel
- Garcia Fernandez Manuel Jose
- Gomez De Parada Elua Rafael
- Gonzalez Villarrubia Fernando
- Jimenez Ortega Domingo
- Lebre De Lima Felix Jose Nuno Henriques
- Lopez Diez Roberto
- Manjon Manjon Teresa
- Maronne Celine
- Notario Nieto Maria
- Pinacho Lastres Pablo
- Rodriguez Avial Villalain Fernando
- Sastre Andres Carlos
- Segura Fernandez Andrea
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 380742, I/A 87 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: TURIA HOLDCO SL
Consejero
- Dawes James
- Maronne Celine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 683534, I/A 28 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Consejero
- Dawes James
- Maronne Celine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 501345, I/A 70 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Consejero
- Dawes James
- Maronne Celine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 380742, I/A 86 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: AUTOVIAS DE PEAJE EN SOMBRA SL
Apoderado
- Dawes James
- Fresneda Guerra Ramon-manuel
- Garcia Fernandez Manuel Jose
- Gomez De Parada Elua Rafael
- Gonzalez Villarrubia Fernando
- Henriques Lebre De Lima Felix Jose Nuno
- Ibañez Muñoz Jose Ignacio
- Jimenez Ortega Domingo
- Lopez Diez Roberto
- Manjon Manjon Maria Teresa
- Maronne Celine
- Notario Nieto Maria
- Pinacho Lastres Pablo
- Rodriguez Avial Villalain Fernando
- Rodriguez Lopez Carlos
- Segura Fernandez Andrea
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 501346, I/A 60 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: AUTOVIAS DE PEAJE EN SOMBRA SL
Consejero
- Dawes James
- Maronne Celine
Vicepresidente
- Maronne Celine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 501346, I/A 59 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Información de MARONNE CELINE
Mostramos los datos de MARONNE CELINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARONNE CELINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos