EVANGELIO GAMERO AMADOR
Informe ejecutivo de EVANGELIO GAMERO AMADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EVANGELIO GAMERO AMADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES DE MONCLOA SA | Apoderado | 06/08/2024 | |
INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE DE PLAZA ELIPTICA SA | Apoderado | 11/07/2024 | |
INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE DE PLAZA ELIPTICA SA | Apoderado Solidario | 25/04/2017 | |
INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES DE MONCLOA SA | Apoderado Solidario | 01/02/2010 |
VINCULACIONES DE EVANGELIO GAMERO AMADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EVANGELIO GAMERO AMADOR
Apoderado
- Dawes James
- Evangelio Gamero Amador
- Fresneda Guerra Ramon-manuel
- Garcia Fernandez Manuel Jose
- Gomez De Parada Elua Rafael
- Gonzalez Villarrubia Fernando
- Henriques Lebre De Lima Felix Jose Nuno
- Ibañez Muñoz Jose Ignacio
- Jimenez Ortega Domingo
- Lopez Diez Roberto
- Manjon Manjon Teresa
- Maronne Celine
- Notario Nieto Maria
- Pinacho Lastres Pablo
- Rodriguez Avial Villalain Fernando
- Sastre Andres Carlos
- Segura Fernandez Andrea
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 402244, I/A 82 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Evangelio Gamero Amador
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Pellon Revuelta Leopoldo
- Puente Rozalen Jorge
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 402244, I/A 82 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Apoderado
- Dawes James
- Evangelio Gamero Amador
- Fresneda Guerra Ramon-manuel
- Garcia Fernandez Manuel Jose
- Gomez De Parada Elua Rafael
- Gonzalez Villarrubia Fernando
- Jimenez Ortega Domingo
- Lebre De Lima Felix Jose Nuno Henriques
- Lopez Diez Roberto
- Manjon Manjon Teresa
- Maronne Celine
- Notario Nieto Maria
- Pinacho Lastres Pablo
- Rodriguez Avial Villalain Fernando
- Sastre Andres Carlos
- Segura Fernandez Andrea
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 380742, I/A 87 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Evangelio Gamero Amador
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
Apoderado Solidario
Apoderado
- Colomer De La Torre Ana Maria
- Comendador Casarrubios Sandra
- Evangelio Gamero Amador
- Fernandez Perez Maria
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gonzalez-llanos Romero Lourdes
- Ibañez Muñoz Jose Ignacio
- Jimenez Ortega Domingo
- Manjon Manjon Teresa
- Mijangos Gorozarri Carlos
- Pellon Revuelta Leopoldo
- Pinacho Lastres Pablo
- Puente Rozalen Jorge
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 380742, I/A 87 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41663 , F 170, S 8, H M 380742, I/A 76 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34269 , F 28, S 8, H M 402244, I/A 66 (06/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Corral Fernandez Felix
- Evangelio Gamero Amador
- Evangelio Gamero Amador
- Evangelio Gamero Amador
- Gayo Hernandez Maria
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Jalon Gonzalez Eva
- Jalon Gonzalez Eva
- Jimenez Ortega Domingo
- Mochon Lopez Pablo
- Mochon Lopez Pablo
Apoderado
- Evangelio Gamero Amador
- Evangelio Gamero Amador
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Jalon Gonzalez Eva
- Jalon Gonzalez Eva
- Mochon Lopez Pablo
- Mochon Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34269 , F 28, S 8, H M 402244, I/A 66 (06/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 221, S 8, H M 380742, I/A 71 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Corral Fernandez Felix
- Evangelio Gamero Amador
- Evangelio Gamero Amador
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Jalon Gonzalez Eva
- Jalon Gonzalez Eva
- Mochon Lopez Pablo
- Mochon Lopez Pablo
Apoderado
- Evangelio Gamero Amador
- Evangelio Gamero Amador
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Jalon Gonzalez Eva
- Jalon Gonzalez Eva
- Mochon Lopez Pablo
- Mochon Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 221, S 8, H M 380742, I/A 71 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 216, S 8, H M 380742, I/A 59 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
VER MAS ACTOS
Información de EVANGELIO GAMERO AMADOR
Mostramos los datos de EVANGELIO GAMERO AMADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EVANGELIO GAMERO AMADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos