MARJOLAINE LOPES
Informe ejecutivo de MARJOLAINE LOPES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARJOLAINE LOPES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPISA CONCESIONES SA | Apoderado Mancomunado | 14/08/2019 | 26/05/2023 |
COPISA CONCESIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/10/2020 | 25/06/2021 |
COPISA CONCESIONES SA | Consejero | 14/08/2019 | 12/04/2021 |
VINCULACIONES DE MARJOLAINE LOPES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARJOLAINE LOPES
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Apoderado Mancomunado
- Marjolaine Lopes
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47461 , F 185, S 8, H B 402630, I/A 37 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marjolaine Lopes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47461 , F 182, S 8, H B 402630, I/A 30 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Consejero
- Marjolaine Lopes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47461 , F 182, S 8, H B 402630, I/A 29 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 60, S 8, H B 402630, I/A 28 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Apoderado Mancomunado
- Gwenola Chambon
- Marjolaine Lopes
- Parra Gutierrez Ramon
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 58, S 8, H B 402630, I/A 26 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Consejero
- ALPINA FORMIGAL SL
- DISRAY TRADE SL
- Gwenola Chambon
- Marjolaine Lopes
- Parra Gutierrez Ramon
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 53, S 8, H B 402630, I/A 25 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Información de MARJOLAINE LOPES
Mostramos los datos de MARJOLAINE LOPES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARJOLAINE LOPES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos