GWENOLA CHAMBON
Informe ejecutivo de GWENOLA CHAMBON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GWENOLA CHAMBON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPISA CONCESIONES SA | Apoderado Mancomunado | 14/08/2019 |
VINCULACIONES DE GWENOLA CHAMBON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GWENOLA CHAMBON
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Consejero
- Gwenola Chambon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47461 , F 184, S 8, H B 402630, I/A 36 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- BARRI SAU MARTI
- Gwenola Chambon
Apoderado Solidario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47461 , F 184, S 8, H B 402630, I/A 35 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47461 , F 183, S 8, H B 402630, I/A 31 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 60, S 8, H B 402630, I/A 28 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Apoderado Mancomunado
- Gwenola Chambon
- Marjolaine Lopes
- Parra Gutierrez Ramon
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 58, S 8, H B 402630, I/A 26 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Empresa: COPISA CONCESIONES SA
Consejero
- ALPINA FORMIGAL SL
- DISRAY TRADE SL
- Gwenola Chambon
- Marjolaine Lopes
- Parra Gutierrez Ramon
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 53, S 8, H B 402630, I/A 25 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Información de GWENOLA CHAMBON
Mostramos los datos de GWENOLA CHAMBON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GWENOLA CHAMBON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos