MARIN SANZ PABLO
Informe ejecutivo de MARIN SANZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIN SANZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CON BARARA SA | Administrador Solidario | 29/03/2012 |
VINCULACIONES DE MARIN SANZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN SANZ PABLO
Empresa: CON BARARA SA
Administrador Solidario
- Aybar Arias Jose Javier
- Marin Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153, L 4456, F 75, S 8, H V 82914, I/A 11 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-46
Empresa: CON BARARA SA
Administrador Solidario
- Aybar Arias Jose Javier
- Marin Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153, L 4456, F 75, S 8, H V 82914, I/A 10 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-46
Empresa: CON BARARA SA
Administrador Solidario
- Aybar Arias Jose Javier
- Marin Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153, L 4456, F 75, S 8, H V 82914, I/A 9 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-46
Empresa: INV COMAVI SA
Liquidador Unico
- Marin Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5630, L 2937, F 21, S 8, H V 50829, I/A 5 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-46
Empresa: INV COMAVI SA
Administrador Unico
- Marin Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5630, L 2937, F 21, S 8, H V 50829, I/A 5 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-46
Empresa: INV COMAVI SA
Administrador Unico
- Marin Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5630, L 2937, F 21, S 8, H V 50829, I/A 4 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-46
Información de MARIN SANZ PABLO
Mostramos los datos de MARIN SANZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN SANZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos