AYBAR ARIAS JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de AYBAR ARIAS JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYBAR ARIAS JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CON BARARA SA | Administrador Solidario | 29/03/2012 | |
SAMPO ESPAÑA AIRE ACONDICIONADO SL | Administrador Unico | 18/05/2010 |
VINCULACIONES DE AYBAR ARIAS JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYBAR ARIAS JOSE JAVIER
Empresa: CON BARARA SA
Administrador Solidario
- Aybar Arias Jose Javier
- Marin Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153, L 4456, F 75, S 8, H V 82914, I/A 11 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-46
Empresa: CON BARARA SA
Administrador Solidario
- Aybar Arias Jose Javier
- Marin Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153, L 4456, F 75, S 8, H V 82914, I/A 10 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-46
Empresa: CON BARARA SA
Administrador Solidario
- Aybar Arias Jose Javier
- Marin Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153, L 4456, F 75, S 8, H V 82914, I/A 9 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-46
Empresa: SAMPO ESPAÑA AIRE ACONDICIONADO SL
Administrador Unico
- Aybar Arias Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4311, L 1623, F 223, S 8, H V 21854, I/A 9 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-46
Información de AYBAR ARIAS JOSE JAVIER
Mostramos los datos de AYBAR ARIAS JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYBAR ARIAS JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos