MARIN PASTOR MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de MARIN PASTOR MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIN PASTOR MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMAVAL SL | Liquidador Solidario | 21/11/2013 | 07/01/2022 |
VALSHIP SA | Presidente | 18/02/2015 | 05/05/2020 |
VALSHIP SA | Consejero | 18/02/2015 | 05/05/2020 |
VALSHIP SA | Consejero Delegado | 16/03/2010 | 18/02/2015 |
VALSHIP SA | Consejero | 16/03/2010 | 18/02/2015 |
VALSHIP SA | Presidente | 16/03/2010 | 18/02/2015 |
COMAVAL SL | Administrador Unico | 21/11/2013 | |
VALSHIP SA | Secretario | 16/03/2010 |
VINCULACIONES DE MARIN PASTOR MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN PASTOR MARIA CRISTINA
Empresa: COMAVAL SL
Liquidador Solidario
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Font Cloquell Wenceslao Antonio
- Marin Pastor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4697, L 2007, F 74, S 8, H V 30378, I/A 15 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-46
Empresa: VALSHIP SA
Apoderado
Consejero
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Font Cloquell Wenceslao Antonio
- Marin Pastor Maria Cristina
Presidente
- Marin Pastor Maria Cristina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384, L 697, F 141, S 8, H V 9720, I/A 26 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-91-46
Empresa: VALSHIP SA
Consejero
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Font Cloquell Wenceslao Antonio
- Marin Pastor Maria Cristina
Presidente
- Marin Pastor Maria Cristina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384, L 697, F 140, S 8, H V 9720, I/A 23 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-46
Empresa: VALSHIP SA
Consejero Delegado
- Marin Pastor Maria Cristina
Consejero
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Marin Pastor Maria Cristina
- Vogt Paul
Presidente
- Marin Pastor Maria Cristina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384, L 697, F 140, S 8, H V 9720, I/A 23 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-46
Empresa: COMAVAL SL
Liquidador Solidario
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Font Cloquell Wenceslao Antonio
- Marin Pastor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4697, L 2007, F 74, S 8, H V 30378, I/A 14 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-46
Empresa: COMAVAL SL
Administrador Unico
- Marin Pastor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4697, L 2007, F 74, S 8, H V 30378, I/A 14 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-46
Empresa: VALSHIP SA
Consejero Delegado
- Marin Pastor Maria Cristina
Consejero
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Marin Pastor Maria Cristina
- Vogt Paul
Presidente
- Marin Pastor Maria Cristina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384, L 697, F 140, S 8, H V 9720, I/A 22 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-46
Empresa: VALSHIP SA
Consejero Delegado
- Marin Pastor Maria Cristina
Consejero
- Font Pons Antonio
- Marin Pastor Maria Cristina
- Vogt Paul
Presidente
Secretario
- Marin Pastor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384, L 697, F 140, S 8, H V 9720, I/A 22 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-46
Información de MARIN PASTOR MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de MARIN PASTOR MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN PASTOR MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos