FONT CLOQUELL ANTONIO WENCESLAO
Informe ejecutivo de FONT CLOQUELL ANTONIO WENCESLAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FONT CLOQUELL ANTONIO WENCESLAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALSHIP SA | Administrador Unico | 05/05/2020 |
VINCULACIONES DE FONT CLOQUELL ANTONIO WENCESLAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT CLOQUELL ANTONIO WENCESLAO
Empresa: COMAVAL SL
Liquidador Solidario
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Font Cloquell Wenceslao Antonio
- Marin Pastor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4697, L 2007, F 74, S 8, H V 30378, I/A 15 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-46
Empresa: VALSHIP SA
Administrador Unico
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384, L 697, F 141, S 8, H V 9720, I/A 26 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-91-46
Empresa: VALSHIP SA
Apoderado
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
Consejero
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Font Cloquell Wenceslao Antonio
- Marin Pastor Maria Cristina
Presidente
Secretario
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384, L 697, F 141, S 8, H V 9720, I/A 26 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-91-46
Empresa: VALSHIP SA
Consejero
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Font Cloquell Wenceslao Antonio
- Marin Pastor Maria Cristina
Presidente
Secretario
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384, L 697, F 140, S 8, H V 9720, I/A 23 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-46
Empresa: VALSHIP SA
Consejero Delegado
Consejero
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Marin Pastor Maria Cristina
- Vogt Paul
Presidente
Secretario
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384, L 697, F 140, S 8, H V 9720, I/A 23 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-46
Empresa: COMAVAL SL
Liquidador Solidario
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Font Cloquell Wenceslao Antonio
- Marin Pastor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4697, L 2007, F 74, S 8, H V 30378, I/A 14 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-46
Empresa: VALSHIP SA
Consejero Delegado
Consejero
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
- Marin Pastor Maria Cristina
- Vogt Paul
Presidente
Secretario
- Font Cloquell Antonio Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384, L 697, F 140, S 8, H V 9720, I/A 22 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-46
Información de FONT CLOQUELL ANTONIO WENCESLAO
Mostramos los datos de FONT CLOQUELL ANTONIO WENCESLAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT CLOQUELL ANTONIO WENCESLAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos