MARIN MORANTE JONATAN
Informe ejecutivo de MARIN MORANTE JONATAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIN MORANTE JONATAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECICLAJES Y DESMONTES HACIENDA DOLORES SL | Administrador Solidario | 13/10/2015 |
VINCULACIONES DE MARIN MORANTE JONATAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN MORANTE JONATAN
Empresa: JJ SUPER GARAGE SL
Administrador Solidario
- Marin Morante Jonatan
- Ojeda Muñoz Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6834 , F 12, S 8, H SE125241, I/A 3 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-41
Empresa: HIERROS MERA E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Marin Morante Jenifer
- Marin Morante Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 212, S 8, H SE108077, I/A 2 (15/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-41
Empresa: JJ SUPER GARAGE SL
Administrador Solidario
- Aguilera Villarrubia Jonatan
- Marin Morante Jonatan
- Ojeda Muñoz Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6834 , F 10, S 8, H SE125241, I/A 1 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-41
Empresa: HIERROS MERA E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Marin Morante Jenifer
- Marin Morante Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 210, S 8, H SE108077, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-41
Administrador Solidario
- Marin Morante Jenifer
- Marin Morante Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 192, S 8, H SE 20187, I/A 7 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-41
Información de MARIN MORANTE JONATAN
Mostramos los datos de MARIN MORANTE JONATAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN MORANTE JONATAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos