MARIN MORANTE JENIFER
Informe ejecutivo de MARIN MORANTE JENIFER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIN MORANTE JENIFER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECICLAJES Y DESMONTES HACIENDA DOLORES SL | Administrador Solidario | 13/10/2015 | |
RECICLAJES Y DESMONTES HACIENDA DOLORES SL | Apoderado | 12/07/2013 |
VINCULACIONES DE MARIN MORANTE JENIFER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN MORANTE JENIFER
Empresa: HIERROS MERA E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Marin Morante Jenifer
- Marin Morante Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 212, S 8, H SE108077, I/A 2 (15/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-41
Empresa: HIERROS MERA E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Marin Morante Jenifer
- Marin Morante Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 210, S 8, H SE108077, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-41
Administrador Solidario
- Marin Morante Jenifer
- Marin Morante Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 192, S 8, H SE 20187, I/A 7 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-41
Administrador Unico
- Marin Morante Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 192, S 8, H SE 20187, I/A 7 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-41
Administrador Unico
- Marin Morante Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 192, S 8, H SE 20187, I/A 6 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-41
Apoderado
- Marin Morante Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 190, S 8, H SE 20187, I/A 5 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-41
Información de MARIN MORANTE JENIFER
Mostramos los datos de MARIN MORANTE JENIFER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN MORANTE JENIFER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos