MARIN GARCIA PEDRO
Informe ejecutivo de MARIN GARCIA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARIN GARCIA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDITERRANEAN GENESIS SL | Administrador Unico | 30/03/2022 | |
MEDITERRANEAN GENESIS SL | Socio Unico | 30/03/2022 |
VINCULACIONES DE MARIN GARCIA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN GARCIA PEDRO
Empresa: ESMA DATA SL
Administrador Solidario
- Escalada Martinez Juan
- Marin Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 306242, I/A 6 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Empresa: MEDITERRANEAN GENESIS SL
Administrador Unico
- Marin Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 61, S 8, H CO 43480, I/A 1 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-14
Empresa: MEDITERRANEAN GENESIS SL
Socio Único
- Marin Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 61, S 8, H CO 43480, I/A 1 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-14
Empresa: VIVEROS HUELVA SL
Consejero
- Marin Garcia Pedro
Secretario
- Marin Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 129, S 8, H H 8077, I/A 20 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-21
Empresa: CONSTRUCCIONES HRNOS GARMAFELS SL
Administrador Unico
- Marin Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31347 , F 143, S 8, H B 186701, I/A 5 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-08
Empresa: CONSTRUCCIONES HRNOS GARMAFELS SL
Administrador Unico
- Marin Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31347 , F 143, S 8, H B 186701, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
Empresa: CESA CULTIVOS ESPECIALES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Antonio Marin Garcia
- Cuquerella Ubeda Juan
- Marin Garcia Pedro
- Sanchez Bello Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 173, S 8, H SE 16547, I/A 6 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-41
Empresa: VIVEROS HUELVA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De La Rosa Herrera Ana Maria
- Marin Garcia Pedro
- Ortega Aranda Juan
Presidente
Secretario
- Marin Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279, L 279, F 138, S 8, H H 8077,h , I/ 18 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-21
Empresa: VIVEROS HUELVA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De La Rosa Herrera Ana Maria
- Marin Garcia Pedro
- Ortega Aranda Juan
Presidente
Secretario
- Marin Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279, L 279, F 138, S 8, H H 8077,h , I/ 18 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-21
Empresa: VIVEROS HUELVA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De La Rosa Herrera Ana Maria
- Marin Garcia Pedro
- Ortega Aranda Juan
Presidente
Secretario
- Marin Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279, L 279, F 137, S 8, H H 8077,H , I/ 17 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-21
VER MAS ACTOS
Información de MARIN GARCIA PEDRO
Mostramos los datos de MARIN GARCIA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN GARCIA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos