CUQUERELLA UBEDA JUAN
Informe ejecutivo de CUQUERELLA UBEDA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CUQUERELLA UBEDA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAREBOSO SL | Apoderado | 14/09/2016 | |
AGROGESTION ALCARAVANES E2 SL | Apoderado | 14/09/2016 | |
AGROGESTION DIAGONAL SL | Apoderado | 14/09/2016 | |
AGRICOLA DIAGONAL M5 SL | Apoderado | 14/09/2016 | |
AGROGESTORA LAS LOMAS I3 SL | Apoderado | 14/09/2016 |
VINCULACIONES DE CUQUERELLA UBEDA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUQUERELLA UBEDA JUAN
Empresa: MERIDIONAL DE TRACTORACION SL
Administrador Unico
- Cuquerella Ubeda Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3709 , F 19, S 8, H SE 53000, I/A 8 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-41
Empresa: AGROPECUARIA DE CAZALLA SL
Administrador Unico
- Cuquerella Ubeda Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4509 , F 87, S 8, H SE 14962, I/A 11 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-41
Empresa: AGROPECUARIA DE SALTERAS SL
Administrador Unico
- Cuquerella Ubeda Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591 , F 164, S 8, H SE 71905, I/A 10 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-41
Empresa: COTOS REGABLES DEL GUADALQUIVIR SL
Administrador Unico
- Cuquerella Ubeda Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 145, S 8, H SE 14931, I/A 8 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-41
Administrador Unico
- Cuquerella Ubeda Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 47, S 8, H SE 11988, I/A 12 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-41
Empresa: CUQUERELLA PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Cuquerella Ubeda Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 159, S 8, H SE 52931, I/A 13 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-41
Empresa: ARROZ CANTARANAS SL
Apoderado
- Cuquerella Ubeda Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6189 , F 22, S 8, H SE109395, I/A 2 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-41
Empresa: AGROGESTORA LAS LOMAS I3 SL
Apoderado
- Cuquerella Ubeda Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6188 , F 78, S 8, H SE109408, I/A 2 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-41
Empresa: AGRICOLA DIAGONAL M5 SL
Apoderado
- Cuquerella Ubeda Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6188 , F 58, S 8, H SE109404, I/A 2 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-41
Empresa: AGROGESTION DIAGONAL SL
Apoderado
- Cuquerella Ubeda Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6187 , F 219, S 8, H SE109387, I/A 2 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-41
VER MAS ACTOS
Información de CUQUERELLA UBEDA JUAN
Mostramos los datos de CUQUERELLA UBEDA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUQUERELLA UBEDA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos