MARIN BENITEZ IVANA INES
Informe ejecutivo de MARIN BENITEZ IVANA INES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN BENITEZ IVANA INES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANT THORNTON QUANTITATIVE RISK (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 16/08/2023 | |
GRANT THORNTON SLP | Apoderado | 21/10/2022 | |
GRANT THORNTON ADVISORY SLP | Apoderado | 10/10/2022 | |
GRANT THORNTON CORPORACION SLP | Apoderado | 29/01/2019 | |
GRANT THORNTON CORPORACION SLP | Apoderado Solidario | 17/10/2017 | |
GRANT THORNTON ASESORES SLP | Apoderado | 28/10/2010 |
VINCULACIONES DE MARIN BENITEZ IVANA INES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN BENITEZ IVANA INES
Apoderado Solidario
- Marin Benitez Ivana Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45639 , F 57, S 8, H M 802498, I/A 5 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Empresa: GRANT THORNTON SLP
Apoderado
- Marin Benitez Ivana Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36652 , F 176, S 8, H M 657409, I/A 62 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Empresa: GRANT THORNTON ADVISORY SLP
Apoderado
- Marin Benitez Ivana Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36651 , F 41, S 8, H M 657404, I/A 26 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: GRANT THORNTON CORPORACION SLP
Apoderado
- Marin Benitez Ivana Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 100, S 8, H M 656742, I/A 16 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: GRANT THORNTON CORPORACION SLP
Apoderado Solidario
- Marin Benitez Ivana Ines
- Rodriguez Calzado Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45628 , F 11, S 8, H B 410402, I/A 28 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-08
Empresa: GRANT THORNTON CORPORACION SLP
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Marin Benitez Ivana Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45628 , F 11, S 8, H B 410402, I/A 27 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-08
Empresa: GRANT THORNTON CORPORACION SLP
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Marin Benitez Ivana Ines
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42794 , F 99, S 8, H B 410402, I/A 24 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Empresa: GRANT THORNTON ASESORES SL
Apoderado
- Marin Benitez Ivana Ines
- Nuñez Samper Marcet Mariano
- Rodriguez Calzado Alvaro
- Santamaria Pons Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41889 , F 62, S 8, H B 278082, I/A 31 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-08
Información de MARIN BENITEZ IVANA INES
Mostramos los datos de MARIN BENITEZ IVANA INES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN BENITEZ IVANA INES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos